Claus Adser
Erhvervsaktiv siden: | 18. jan. 1995 (29 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSCAN A/S (Ejer) |
Største overskud: | 29.793' DKK ADSERBI A/S (2020-21) |
Største underskud: | -11.107' DKK KLARSØ HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 347.069' DKK ADSERBI A/S (2022-23) |
Største gæld: | 218.553' DKK BJØRN THORSEN A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos BJØRN THORSEN A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ADSERBI A/S (23 år 3 måneder) |
Seed: 1884921407
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1995 i DANSCAN A/S (tidligere BJØRN THORSEN A/S) i hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Claus Adser købte sig ind i virksomheden den 18. januar 1995 og havde en ejerandel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Claus af: Lars Adser. Hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem havde Claus i 21 år 9 måneder, inden stoppet d. 28. oktober 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2021-22 viste et overskud på 19.044' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. januar 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ADSERBI A/S
Ejerandel: 33.34-49.99% -
KLARSØ HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
Nordic Grafting Company A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2021
Bestyrelsesposter (8)
-
THORKILD LARSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.08.2005 -
Digital Serigraphic Technologies A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2020 -
Nordic Grafting Company A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.10.2021 -
ADSERBI A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.10.2020 -
KLARSØ A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.10.2022 -
Nordic Formulation Technology A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.04.2017 -
Customized Compound Solutions A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.09.2023 -
BJØRN THORSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.09.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (38)
-
DANSCAN A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
Customized Compound Solutions A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.09.2023
Registreringsdato: 22.09.2023 -
Customized Compound Solutions A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2023
Registreringsdato: 21.09.2023
Blå bog (fortsat)
Claus har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
23.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Bestyrelsesmedlem
18.08.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 39,2% -
Ejer
18.01.1995 - 28.10.2016
Bestyrelsesmedlem
18.08.2005 - 28.09.2020
Reel ejer
28.10.2016 - 15.01.2024
Bestyrelsesmedlem
29.09.2020 - 15.01.2024
Ejerandel: 49% -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2015 - 09.09.2020
Reel ejer
01.09.2015 - 11.04.2021
Bestyrelsesmedlem
10.09.2020 - 21.09.2023
Reel ejer
12.04.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,79%
Claus Adser er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KLARSØ HOLDING ApS (49% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 162.924' DKK. Gennem sit holdingselskab KLARSØ HOLDING ApS har Claus dermed også andele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Claus Adser, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Claus Adser har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i ADSERBI A/S der præsenterede et overskud på 29.793' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i Digital Serigraphic Technologies A/S der præsenterede et underskud på 2.267' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 3 måneder fra 1997 til 2020 hos ADSERBI A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 26.855' DKK (KLARSØ HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 162.924' DKK (KLARSØ HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 6.801' DKK (SCANDIFLEX NORDIC A/S).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Peter Adser.