Mads Kammer Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 11. aug. 1997 (27 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | SKOVTEKNIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 105' DKK Bosted Lykkebo ApS (2022) |
Største underskud: | -444' DKK Bosted Lykkebo ApS (2021) |
Største egenkapital: | 40' DKK Kammer Holding 2021 ApS (2021) |
Største gæld: | 1.242' DKK Bosted Lykkebo ApS (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Bosted Lykkebo ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kammer Holding 2021 ApS (3 år 6 måneder) |
Seed: 1888397472
Det hele begyndte for alvor dengang i 1997 hos SKOVTEKNIK A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Mads Kammer Pedersen i 6 måneder, inden stoppet den 12. februar 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 12. januar 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kammer Holding 2021 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Bosted Lykkebo ApS
Via Kammer Holding 2021 ApS
Direktørposter (2)
-
Kammer Holding 2021 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2021 -
Bosted Lykkebo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2024 Ny
Tidslinje (9)
-
Bosted Lykkebo ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.09.2024
Registreringsdato: 06.09.2024 -
Bosted Lykkebo ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024 -
Bosted Lykkebo ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024
Blå bog (fortsat)
Mads har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
16.03.2021 - 24.05.2024
Reel ejer
16.03.2021 - Stadig aktiv
Direktør
06.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
11.08.1997 - 12.02.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Mads Kammer Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kammer Holding 2021 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -17' DKK. Igennem sit holdingselskab Kammer Holding 2021 ApS har Mads dermed også ejerandele i Bosted Lykkebo ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mads Kammer Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Bosted Lykkebo ApS fremviste et overskud på 105' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Bosted Lykkebo ApS fremviste et underskud på 444' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 282' DKK (Bosted Lykkebo ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -17' DKK (Kammer Holding 2021 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -446' DKK (Bosted Lykkebo ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Lars Grønlund.