Torben Lang
Erhvervsaktiv siden: | 16. dec. 2009 (14 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | T LANG INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 23.367' DKK Langkjær Estate A/S (2023) |
Største underskud: | -13.997' DKK Chr. Xs Vej 66 ApS (2023) |
Største egenkapital: | 76.276' DKK BRDR. THYBO EJENDOMSUDVIKLING A/S (Nu: Thybo Ejendomsudvikling A/S) (2023) |
Største gæld: | 93.922' DKK BRDR. THYBO EJENDOMSUDVIKLING A/S (Nu: Thybo Ejendomsudvikling A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos Brdr. Thybo Huse A/S (Nu: Thybo Huse A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af T LANG INVEST ApS (14 år 9 måneder) |
Seed: 1629393698
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2009 ved T LANG INVEST ApS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Torben Lang og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter har Torben nu besiddet i 14 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 14 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 viste et overskud på 241' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T LANG INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Mårslet Syd ApS
Via T LANG INVEST ApS -
T Lang Development A/S
Via T LANG INVEST ApS -
Tyttebærvej 6 ApS
Via T Lang Development A/S -
KJ Bolig A/S
Via T Lang Development A/S -
Søndergade 74, 5. Århus I/S
Via T LANG INVEST ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (4)
-
Tyttebærvej 6 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.07.2020 -
Mårslet Syd ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2017 -
T Lang Development A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2022 -
T LANG INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2009
Bestyrelsesposter (2)
-
T Lang Development A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.09.2022 -
KJ Bolig A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.10.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (41)
-
T Lang Development A/S
Tilknyttet som direktørDato: 26.09.2022
Registreringsdato: 26.09.2022 -
T Lang Development A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.09.2022
Registreringsdato: 26.09.2022 -
T Lang Development A/S
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022
Blå bog (fortsat)
Torben har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
28.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer og Direktør
28.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
20.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
16.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor Ejendomsselskabet Engtoften 11 ApS (Nu: A/S Difko Aarhus Syd) landede et overskud på 12.247' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor T Lang Development A/S landede et underskud på 1.337' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 23.367' DKK (Langkjær Estate A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13.997' DKK (Chr. Xs Vej 66 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 76.276' DKK (BRDR. THYBO EJENDOMSUDVIKLING A/S (Nu: Thybo Ejendomsudvikling A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.804' DKK (Mårslet Syd ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Rasmus Christen Kjær.