Søren Gunhøj Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. sep. 1997 (27 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | TØMRERFIRMAET SØREN MIKKELSEN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.294' DKK Lab-interiør ApS (Nu: LabConcept ApS) (2021) |
Største underskud: | -961' DKK Tinghuset - Bistro og Vinbar ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 2.657' DKK ROSENSGADE, ODDER I/S (2016) |
Største gæld: | 10.127' DKK ODDER TINGHUS A/S (2015) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos TØMRERFIRMAET SØREN MIKKELSEN ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af TØMRERFIRMAET SØREN MIKKELSEN ApS (27 år 1 måned) |
Seed: 1181247301
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1997 i TØMRERFIRMAET SØREN MIKKELSEN ApS (tidligere PBH 25.408 ApS) som Ejer og Direktør. Søren Gunhøj Mikkelsen købte virksomheden TØMRERFIRMAET SØREN MIKKELSEN ApS den 2. september 1997. Søren har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Direktør har Søren nu besiddet i 19 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Her mere end 19 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 172' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ROSENSGADE, ODDER I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SM Odder, Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Ejd. 3031 P. P. Ørums Gade 20 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
SØREN MIKKELSEN BYG & INVEST ApS
Via SM Odder, Holding ApS -
ODDER TINGHUS A/S
Via SM Odder, Holding ApS -
MIKKELSEN & HENNEKE ApS
Via SM Odder, Holding ApS -
LabConcept ApS
Via SM Odder, Holding ApS -
Tinghuset - Bistro og Vinbar ApS
Via SM Odder, Holding ApS -
Odder Bolig og Ejendomme ApS
Via SM Odder, Holding ApS -
TØMRERFIRMAET SØREN MIKKELSEN ApS
Via SM Odder, Holding ApS
Direktørposter (6)
-
SØREN MIKKELSEN BYG & INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.1999 -
SM Odder, Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.06.2017 -
MIKKELSEN & HENNEKE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2015 -
LabConcept ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2016 -
TØMRERFIRMAET SØREN MIKKELSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.1997 -
Odder Bolig og Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.04.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
ODDER TINGHUS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.12.2020 -
Tinghuset - Bistro og Vinbar ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.04.2019
Ejendomme (18)
Tidslinje (17)
-
Odder Bolig og Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.04.2023
Registreringsdato: 17.04.2023 -
ODDER TINGHUS A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2020
Registreringsdato: 21.12.2020 -
ODDER TINGHUS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2020
Registreringsdato: 20.12.2020
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
17.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2019 - Stadig aktiv
Ejer
06.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via SM Odder, Holding ApS -
Stifter og Ejer
02.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
15.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Søren Gunhøj Mikkelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SM Odder, Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.293' DKK. Igennem sit holdingselskab SM Odder, Holding ApS har Søren dermed også ejerandele i SØREN MIKKELSEN BYG & INVEST ApS (100%), ODDER TINGHUS A/S (50-66.65%), MIKKELSEN & HENNEKE ApS (50-66.65%), LabConcept ApS (50-66.65%), Tinghuset - Bistro og Vinbar ApS (5-9.99%), Odder Bolig og Ejendomme ApS (50-66.65%) & TØMRERFIRMAET SØREN MIKKELSEN ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Søren Gunhøj Mikkelsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Lab-interiør ApS (Nu: LabConcept ApS) fremviste et overskud på 1.294' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Lab-interiør ApS (Nu: LabConcept ApS) fremviste et underskud på 516' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 495' DKK (MIKKELSEN & HENNEKE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 272' DKK (Tinghuset - Bistro og Vinbar ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.952' DKK (MIKKELSEN & HENNEKE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -2.051' DKK (Tinghuset - Bistro og Vinbar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Niels Christian Nørnberg Strauss.