Jens Taarnhøj
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1997 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | GRÅ STÆR KLINIKKEN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 10.444' DKK GRÅ STÆR KLINIKKEN ApS (Nu: GRÅ STÆR KLINIKKEN HOLDING ApS) (2018) |
Største underskud: | -36.438' DKK FaunaPhotonics Agriculture & Environmental A/S (2023) |
Største egenkapital: | 44.502' DKK GRÅ STÆR KLINIKKEN ApS (Nu: GRÅ STÆR KLINIKKEN HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 12.494' DKK UNI-TROLL EUROPE ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos FaunaPhotonics Agriculture & Environmental A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af GRÅ STÆR KLINIKKEN HOLDING ApS (27 år 3 måneder) |
Seed: 1900343944
Det hele begyndte for alvor dengang i 1997 i GRÅ STÆR KLINIKKEN HOLDING ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jens Taarnhøj og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Jens nu besiddet i 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen praktiserende speciallæger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GRÅ STÆR KLINIKKEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
TPS HOLDING II A/S
Via GRÅ STÆR KLINIKKEN HOLDING ApS -
Uni-Troll II ApS
Via TPS HOLDING II A/S -
UNI-TROLL EUROPE ApS
Via Uni-Troll II ApS -
FaunaPhotonics Agriculture & Environmental A/S
Via GRÅ STÆR KLINIKKEN HOLDING ApS -
FP Aquaculture & Ocean Health ApS
Via FaunaPhotonics Agriculture & Environmental A/S
Direktørposter (1)
-
GRÅ STÆR KLINIKKEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.06.1997
Bestyrelsesposter (2)
-
TPS HOLDING II A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.05.2015 -
UNI-TROLL EUROPE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
UNI-TROLL EUROPE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
LASIK-KLINIKKEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.11.2022
Registreringsdato: 08.11.2022 -
TPS HOLDING II A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2015
Registreringsdato: 07.05.2015
Blå bog (fortsat)
Jens har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.06.2024 - Stadig aktiv
Ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Uni-Troll II ApS -
Reel ejer
02.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,47% -
Bestyrelsesmedlem
07.05.2015 - Stadig aktiv
Ejer
14.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via GRÅ STÆR KLINIKKEN HOLDING ApS -
Reel ejer
02.02.2024 - 15.04.2024
Ejerandel: 28,35% -
Direktør og Reel ejer
01.11.2007 - 08.11.2022
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor GRÅ STÆR KLINIKKEN ApS (Nu: GRÅ STÆR KLINIKKEN HOLDING ApS) fremviste et overskud på 10.444' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor LASIK-KLINIKKEN ApS fremviste et underskud på 615' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.411' DKK (GRÅ STÆR KLINIKKEN ApS (Nu: GRÅ STÆR KLINIKKEN HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 36.438' DKK (FaunaPhotonics Agriculture & Environmental A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 44.502' DKK (GRÅ STÆR KLINIKKEN ApS (Nu: GRÅ STÆR KLINIKKEN HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -7.256' DKK (UNI-TROLL EUROPE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Christian Assam Taarnhøj.