Ulrik Helmer Offer Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 16. jun. 1997 (27 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | CHR. PEDERSEN & SØN A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.758' DKK JUR HOLDING ApS (2017-18) |
Største underskud: | -60' DKK JUR HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 7.473' DKK JUR HOLDING ApS (2015-16) |
Største gæld: | 6.213' DKK JUR HOLDING ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos CHR. PEDERSEN & SØN ApS (Nu: CHR. PEDERSEN & SØN A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af CHR. PEDERSEN & SØN A/S (24 år 3 måneder) |
Seed: 1583673473
Det begyndte for alvor dengang i 1997 i CHR. PEDERSEN & SØN A/S (tidligere CHR. PEDERSEN & SØN ApS) som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Ulrik Helmer Offer Rasmussen i 7 år 4 måneder, inden stoppet d. 11. november 2004.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 887' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ulrik Helmer Offer Rasmussen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CHR. PEDERSEN & SØN A/S
Via Ulrik Helmer Offer Rasmussen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Ulrik Helmer Offer Rasmussen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
CHR. PEDERSEN & SØN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.11.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
JUR HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 19.01.2024
Registreringsdato: 19.01.2024 -
Ulrik Helmer Offer Rasmussen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.01.2024
Registreringsdato: 19.01.2024 -
JUR HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.01.2024
Registreringsdato: 19.01.2024
Blå bog (fortsat)
Ulrik har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
19.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.06.2000 - 19.01.2024
Ejerandel: 50% -
Direktør
16.06.1997 - 11.11.2004
Reel ejer
13.06.2000 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.11.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Ulrik Helmer Offer Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ulrik Helmer Offer Rasmussen Holding ApS (100% ejerskab). Igennem sit holdingselskab Ulrik Helmer Offer Rasmussen Holding ApS har Ulrik dermed også ejerandele i CHR. PEDERSEN & SØN A/S (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Ulrik Helmer Offer Rasmussen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor JUR HOLDING ApS fremviste et overskud på 3.758' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor JUR HOLDING ApS fremviste et underskud på 60' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ulrik' netværk er Jens Offer Rasmussen.