Mette Viktoria Warming Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 30. maj 1997 (27 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | TORNVED SKOV ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 56.350' DKK JOHS. RASMUSSEN. SVEBØLLE A/S (2022-23) |
Største underskud: | -204' DKK PWR HOLDING ApS (Nu: TORNVED SKOV ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 357.115' DKK VOGNMAND JOHS. RASMUSSEN. SVEBØLLE OG RUTH RASMUSSENS FOND (2022-23) |
Største gæld: | 151.355' DKK JOHS. RASMUSSEN. SVEBØLLE A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 223 årsværk hos JOHS. RASMUSSEN. SVEBØLLE A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TORNVED SKOV ApS (22 år 5 måneder) |
Seed: 74691073
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1997 i TORNVED SKOV ApS (tidligere PWR HOLDING ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Mette Viktoria Warming Rasmussen i 22 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 12. november 2019.
Nu arbejder virksomheden med dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 445' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MetVik Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (4)
-
JOHS. RASMUSSEN. SVEBØLLE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2018 -
JOHS. RASMUSSEN, SVEBØLLE HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2018 -
VOGNMAND JOHS. RASMUSSEN. SVEBØLLE OG RUTH RASMUSSENS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.09.2010 -
SVEBØLLE AUTO SERVICE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2018
Tidslinje (7)
-
MetVik Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
PWR HOLDING ApS (Nu: TORNVED SKOV ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.11.2019
Registreringsdato: 12.11.2019 -
SVEBØLLE AUTO SERVICE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018
Blå bog (fortsat)
Mette har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mette Viktoria Warming Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i JOHS. RASMUSSEN. SVEBØLLE A/S der præsenterede et overskud på 56.350' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i PWR HOLDING ApS (Nu: TORNVED SKOV ApS) der præsenterede et underskud på 204' DKK.
Mette har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 5 måneder fra 1997 til 2019 hos TORNVED SKOV ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 56.350' DKK (JOHS. RASMUSSEN. SVEBØLLE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 357.115' DKK (VOGNMAND JOHS. RASMUSSEN. SVEBØLLE OG RUTH RASMUSSENS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.182' DKK (PWR HOLDING ApS (Nu: TORNVED SKOV ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Michael Vilhelm Nielsen.