Jesper Lolk-Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. sep. 1997 (27 år) |
Karrieren startede hos: | ALGOL DIAGNOSTICS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 34.870' DKK K/S INDUSTRIPARKEN IV, BALLERUP (2015) |
Største underskud: | -5.099' DKK KIVEX A/S (Nu: ALGOL DIAGNOSTICS ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 73.986' DKK GLID HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 32.543' DKK CMA MEDICO ApS (Nu: SECMA ApS) (2019-20) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos CMA MEDICO ApS (Nu: SECMA ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af INDUSTRIPARKEN IV 2000 ApS (22 år 5 måneder) |
Seed: 158381873
Det startede for alvor en dag i 1997 i ALGOL DIAGNOSTICS ApS (tidligere KIVEX A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jesper Lolk-Nielsen i 8 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 17. juli 2006.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med læge- og hospitalsartikler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 kunne vise et overskud på 6.274' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. marts 2020.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GLID HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST 4 ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
SECMA ApS
Via GLID HOLDING ApS -
VIOBAC APS
Via GLID HOLDING ApS -
Online Presence ApS
Via GLID HOLDING ApS -
Daruni ApS
Via GLID HOLDING ApS -
Hillerød Fodbold Elite A/S
Via GLID HOLDING ApS -
Sportscare Invest ApS
Via GLID HOLDING ApS -
K/S VINDINVEST 4
Via KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST 4 ApS
Direktørposter (4)
-
Online Presence ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2021 -
SECMA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2010 -
Daruni ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2021 -
GLID HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2004
Bestyrelsesposter (2)
-
Sportscare Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.02.2022 -
Hillerød Fodbold Elite A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.01.2022
Tidslinje (25)
-
INDUSTRIPARKEN IV 2000 ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 02.06.2023
Registreringsdato: 02.06.2023 -
K/S INDUSTRIPARKEN IV, BALLERUP (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 13.09.2022
Registreringsdato: 13.09.2022 -
K/S INDUSTRIPARKEN IV, BALLERUP (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2022
Registreringsdato: 13.09.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
10.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 56,34% -
Direktør og Reel ejer
24.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
06.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
24.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
12.02.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jesper Lolk-Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GLID HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 70.005' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Daruni ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Jesper Lolk-Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S INDUSTRIPARKEN IV, BALLERUP kunne offentliggøre et overskud på 34.870' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Online Presence ApS kunne offentliggøre et underskud på 345' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Henrik Ruby.