Peter Nisbeth
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 2009 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 214.191' DKK HILLERØD SPILDEVAND A/S (2017) |
Største underskud: | -202.729' DKK HILLERØD SPILDEVAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 2.209.860' DKK HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S (2018) |
Største gæld: | 686.592' DKK HILLERØD SPILDEVAND A/S (2023) |
Flest årsværk: | 178 årsværk hos HILLERØD SERVICE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S (4 år) |
Seed: 667879369
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2009 i HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Peter Nisbeth i 4 år, inden stoppet d. 31. december 2013.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 5.891' DKK.
Direktørposter (1)
-
ARBEJDERBEVÆGELSENS KOOPERATIVE FINANSIERINGSFOND
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.06.2023
Tidslinje (19)
-
a4medier ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024 -
a4medier ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2023
Registreringsdato: 21.08.2023 -
ARBEJDERBEVÆGELSENS KOOPERATIVE FINANSIERINGSFOND
Tilknyttet som direktørDato: 09.06.2023
Registreringsdato: 09.06.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
09.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.08.2023 - 08.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.12.2017 - 12.11.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
22.02.2011 - 31.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.01.2010 - 31.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Nisbeth har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i a4medier ApS der præsenterede et underskud på 3.853' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år fra 2009 til 2013 hos HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.744' DKK (E.ON VARME DANMARK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14.379' DKK (HILLERØD SPILDEVAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.904.521' DKK (HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 80' DKK (HILLERØD KRAFTVARME ApS).