Erik Trock-Jansen
Erhvervsaktiv siden: | 25. jun. 1997 (27 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | J. H. SCHULTZ-FONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 110.394' DKK BANG & OLUFSEN MEDICOM A/S (Nu: Phillips-Medisize A/S) (2023) |
Største underskud: | -37.620' DKK Mille Food A/S (2021) |
Største egenkapital: | 241.391' DKK BANG & OLUFSEN MEDICOM A/S (Nu: Phillips-Medisize A/S) (2023) |
Største gæld: | 183.785' DKK Mille Food A/S (2019) |
Flest årsværk: | 217 årsværk hos BANG & OLUFSEN MEDICOM A/S (Nu: Phillips-Medisize A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af J. H. SCHULTZ-FONDEN (11 år 6 måneder) |
Seed: 1433737624
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1997 ved J. H. SCHULTZ-FONDEN i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Erik Trock-Jansen i 11 år 6 måneder, før stoppet den 1. januar 2009.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 15.812' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
US Secondaries Fund A/S
Ejerandel: 5-9.99% -
TJ Advisory Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TJ Advisory Services ApS
Via TJ Advisory Holding ApS -
POS-ONE A/S
Via TJ Advisory Services ApS
Direktørposter (2)
-
TJ Advisory Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2020 -
TJ Advisory Services ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
POS-ONE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.05.2023 -
TJ Advisory Services ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.07.2018
Ejendomme (3)
Tidslinje (60)
-
KP Software Development ApS (Nu: POS-ONE A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.05.2023
Registreringsdato: 12.05.2023 -
POS ONE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.2023
Registreringsdato: 14.04.2023 -
POS ONE A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2022
Registreringsdato: 21.06.2022
Blå bog (fortsat)
Erik har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.05.2023 - Stadig aktiv
Ejer
07.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via TJ Advisory Services ApS -
Ejer
03.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
24.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.11.2021 - 20.06.2022
Bestyrelsesmedlem
21.06.2022 - 14.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.01.2020 - 08.07.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Trock-Jansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TJ Advisory Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -1.169' DKK. Gennem holdingselskabet TJ Advisory Holding ApS har Erik derfor også andele i TJ Advisory Services ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Erik Trock-Jansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Erik Trock-Jansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved Mille Food A/S der præsenterede et overskud på 18.023' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved KP Software Development ApS (Nu: POS-ONE A/S) der præsenterede et underskud på 7.532' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 6 måneder fra 1997 til 2009 hos J. H. SCHULTZ-FONDEN.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 110.394' DKK (BANG & OLUFSEN MEDICOM A/S (Nu: Phillips-Medisize A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.532' DKK (KP Software Development ApS (Nu: POS-ONE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 241.391' DKK (BANG & OLUFSEN MEDICOM A/S (Nu: Phillips-Medisize A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.169' DKK (TJ Advisory Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Mette Donde Trock-jansen.