Max Arvid Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1986 (38 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | PRODOR A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.816' DKK ASX 9758 A/S (Nu: PRODOR A/S) (2023-24) |
Største underskud: | -383' DKK ASX 9758 A/S (Nu: PRODOR A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 8.542' DKK PRODOR HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 7.625' DKK ASX 9758 A/S (Nu: PRODOR A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos ASX 9758 A/S (Nu: PRODOR A/S) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PRODOR A/S (38 år 7 måneder) |
Seed: 903902625
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1986 hos PRODOR A/S (tidligere ASX 9758 A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Max Arvid Jensen nu bestreddet i 38 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med overfladebehandling af metal. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 2.816' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PRODOR HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PRODOR A/S
Via PRODOR HOLDING ApS -
PRODOR CONSULTING ApS
Via PRODOR HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
PRODOR A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.1986 -
PRODOR CONSULTING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.10.2003 -
PRODOR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2002
Bestyrelsesposter (1)
-
PRODOR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.1986
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
CMP AF 21.12.05 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 07.05.2019
Registreringsdato: 07.05.2019 -
B. J. CONSULT ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.01.2019
Registreringsdato: 21.01.2019 -
B. J. CONSULT ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.05.2018
Registreringsdato: 16.05.2018
Blå bog (fortsat)
Max har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
03.10.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
16.09.2002 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.03.1986 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.09.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
16.12.2005 - 07.05.2019
Ejerandel: 50% -
Ejer
16.05.2018 - 21.01.2019
Ejerandel: 33,33%
Max Arvid Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PRODOR HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 8.542' DKK. Igennem holdingselskabet PRODOR HOLDING ApS har Max derfor også ejerandele i PRODOR A/S (100%) samt PRODOR CONSULTING ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Max Arvid Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor ASX 9758 A/S (Nu: PRODOR A/S) kunne offentliggøre et overskud på 2.816' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor ASX 9758 A/S (Nu: PRODOR A/S) kunne offentliggøre et underskud på 383' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 2.816' DKK (ASX 9758 A/S (Nu: PRODOR A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 35' DKK (PRODOR CONSULTING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 8.542' DKK (PRODOR HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 958' DKK (PRODOR CONSULTING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Max' netværk er Claus Arvid Jensen.