Jan Michael Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1997 (27 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | KEMP & LAURITZEN LINDPRO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 112.129' DKK BMS A/S (2016) |
Største underskud: | -8.223' DKK NRSL Holding A/S (2020) |
Største egenkapital: | 556.898' DKK BMS A/S (2018) |
Største gæld: | 795.152' DKK BMS A/S (2016) |
Flest årsværk: | 883 årsværk hos ISLEF A/S (Nu: KEMP & LAURITZEN LINDPRO A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af DANBOND-DANISH STRUCTURAL BONDING COMPANY A/S (7 år 10 måneder) |
Seed: 352701662
Det hele begyndte den dag i 1997 i KEMP & LAURITZEN LINDPRO A/S (tidligere ISLEF A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jan Michael Pedersen i 1 år 8 måneder, inden stoppet d. 8. april 1999.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor el-installation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et overskud på 42.574' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. juli 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Birkedalen ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
Birkedalen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.06.2019 -
NORISOL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2017 -
Norisol Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (36)
-
NRSL Holding A/S
Fratrådt som direktørDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024 -
Birkedalen ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.06.2019
Registreringsdato: 17.06.2019 -
Birkedalen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.06.2019
Registreringsdato: 17.06.2019
Blå bog (fortsat)
Jan har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
17.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.08.2018 - 06.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.06.2010 - 12.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Michael Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Birkedalen ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 35' DKK. Gennem sit holdingselskab Birkedalen ApS har Jan dermed også andele i & .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jan Michael Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor NORISOL A/S landede et overskud på 42.312' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor NRSL Holding A/S landede et underskud på 8.223' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 42.312' DKK (NORISOL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 182.066' DKK (BMS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 35' DKK (Birkedalen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Jan Lythcke-jørgensen.