Christian Nissen Riisberg
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 1997 (27 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORTHSTAR COMMUNICATIONS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 362.842' DKK NN AX 1 ApS (2016) |
Største underskud: | -241.406' DKK NN AX 1 ApS (2014) |
Største egenkapital: | 1.137.875' DKK PROFIL OPTIK DENMARK HOLDING A/S (Nu: SYNSAM NORDIC A/S) (2023) |
Største gæld: | 1.055.601' DKK PROFIL OPTIK BUTIKKER A/S (Nu: Synsam Group Denmark A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 584 årsværk hos PROFIL OPTIK BUTIKKER A/S (Nu: Synsam Group Denmark A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MARIA BLACK HOLDING ApS (8 år 5 måneder) |
Seed: 1185212874
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1997 hos NORTHSTAR COMMUNICATIONS ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Christian Nissen Riisberg i 1 år 11 måneder, inden stoppet den 15. juni 1999.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 12. januar 2001.
Bestyrelsesposter (3)
-
MARIA BLACK HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.04.2016 -
European Energy Heating Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.02.2021 -
European Energy Heating A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2021
Tidslinje (133)
-
STEMFORM A/S (Nu: StemMedical A/S) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024 -
Convena Group ApS (Nu: Convena Group A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2023
Registreringsdato: 23.05.2023 -
COMWAY DISTRIBUTION A/S (Nu: CONVENA DISTRIBUTION A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2023
Registreringsdato: 23.05.2023
Blå bog (fortsat)
Christian har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.02.2015 - 28.03.2019
Bestyrelsesmedlem
29.03.2019 - 04.05.2020
Bestyrelsesmedlem
05.05.2020 - 18.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.06.2017 - 23.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor NN AX 1 ApS fremviste et overskud på 362.842' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor NN AX 1 ApS fremviste et underskud på 241.406' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.193' DKK (PROFIL OPTIK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.137' DKK (MARIA BLACK HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.137.875' DKK (PROFIL OPTIK DENMARK HOLDING A/S (Nu: SYNSAM NORDIC A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -14.806' DKK (Victor Energy Solutions A/S (Nu: European Energy Heating A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Herberget AB.