Per Lyngby Cloos
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1997 (27 år) |
Karrieren startede hos: | VENDSYSSEL AVISSELSKAB A/S (Direktør) |
Største overskud: | 68.874' DKK NORDJYLLANDS AVISSELSKAB A/S (Nu: Det Nordjyske Mediehus A/S) (2021) |
Største underskud: | -51.958' DKK NORDJYSKE HOLDING A/S (2016) |
Største egenkapital: | 362.612' DKK AALBORG STIFTSTIDENDE A/S (Nu: Nordjyske Holding A/S) (2014) |
Største gæld: | 432.396' DKK AALBORG STIFTSTIDENDE A/S (Nu: Nordjyske Holding A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 969 årsværk hos AALBORG STIFTSTIDENDE A/S (Nu: Nordjyske Holding A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af Nordjyske Holding A/S (20 år 10 måneder) |
Seed: 2113481932
Det hele startede for alvor en dag i 1997 i VENDSYSSEL AVISSELSKAB A/S med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Per Lyngby Cloos i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 12. marts 1999.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 12. marts 1999.
Bestyrelsesposter (2)
-
DH Media A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.08.2019 -
Ejendomsfonden REGAN Vest
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.07.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (188)
-
Ejendomsfonden REGAN Vest (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020 -
dk4 - Radio ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
dk4 - Radio ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.09.2019
Registreringsdato: 18.09.2019
Blå bog (fortsat)
Per har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
16.08.2018 - 15.05.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
18.09.2019 - 31.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Lyngby Cloos har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i INDUSTRI SUPPLY ApS (Nu: NORDISKE MEDIER A/S) der præsenterede et overskud på 23.256' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i NORDJYSKE DISTRIKTSAVISER A/S (Nu: NORDJYSKE MEDIA PARTNER A/S) der præsenterede et underskud på 12.987' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 80 forskellige selskaber (heraf 28 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 11 måneder fra 1997 til 2015 hos NORDJYSKE MEDIA PARTNER A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 42.258' DKK (NORDJYSKE EJENDOMME A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 34.397' DKK (AALBORG BOLDSPILKLUB A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 332.845' DKK (AALBORG STIFTSTIDENDE A/S (Nu: Nordjyske Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.623' DKK (DANSK HANDELSBLAD A/S (Nu: DH Media A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Lars Raakilde Jespersen.