Martin Michael Frederiksen
Erhvervsaktiv siden: | 16. jun. 1997 (27 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SYNKRON A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.756' DKK S 2.0 A/S (Nu: Elert & Kok Holding A/S) (2019-20) |
Største underskud: | -3.375' DKK Ka-ching A/S (2020) |
Største egenkapital: | 14.745' DKK S 2.0 A/S (Nu: Elert & Kok Holding A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 11.142' DKK OPTIPEOPLE ApS (2022) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos KLEAN A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af martinmichael.io aps (15 år 10 måneder) |
Seed: 991291992
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1997 ved SYNKRON A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Martin Michael Frederiksen i 4 år 4 måneder, før stoppet den 24. oktober 2001.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. marts 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Chronos aps
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
UX Management ApS
Via Chronos aps -
Shipyard 7 ApS
Via Chronos aps -
SimpleUX ApS
Via Shipyard 7 ApS -
Timesaver Software ApS
Via Shipyard 7 ApS -
Supersonic Discs ApS
Via Chronos aps -
martinmichael.io aps UNDER KONKURS
Via Chronos aps
Direktørposter (3)
-
Chronos aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2016 -
UX Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2020 -
Timesaver Software ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2023
Bestyrelsesposter (5)
-
OPTIPEOPLE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2017 -
Optipeople Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.2020 -
Shipyard 7 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2021 -
SimpleUX ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.02.2023 -
Supersonic Discs ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (47)
-
HARVEY J. HOLDING ApS (Nu: martinmichael.io aps)
Fratrådt som direktørDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
Supersonic Discs ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
Shipyard 7 II ApS (Nu: Timesaver Software ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
30.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Chronos aps -
Direktør og Reel ejer
23.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
27.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28% -
Bestyrelsesmedlem
31.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
13.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Martin Michael Frederiksen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Chronos aps (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 116' DKK. Igennem holdingselskabet Chronos aps har Martin derfor også ejerandele i UX Management ApS (100%), Shipyard 7 ApS (33.34-49.99%), Supersonic Discs ApS (20-24.99%) og martinmichael.io aps (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Martin Michael Frederiksen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Martin Michael Frederiksen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved KLEAN A/S der præsenterede et overskud på 1.691' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved Ka-ching A/S der præsenterede et underskud på 3.375' DKK.
Martin har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år fra 2008 til 2019 hos KLEAN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 30' DKK (SLF Capital ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.982' DKK (OPTIPEOPLE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.703' DKK (Optipeople Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -525' DKK (Sports Linker Group ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Jan Snogdal.