Anna-Grethe Ebbesen Lauritzen
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 1997 (27 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | VANGTOFTE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.146' DKK VANGTOFTE ApS (2019) |
Største underskud: | -2.160' DKK VANGTOFTE ApS (2022) |
Største egenkapital: | 26.782' DKK VANGTOFTE ApS (2019) |
Største gæld: | 11.294' DKK VANGTOFTE ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VANGTOFTE ApS (15 år 2 måneder) |
Seed: 1197592056
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1997 i VANGTOFTE ApS som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Anna-Grethe Ebbesen Lauritzen i 15 år 2 måneder, inden stoppet d. 6. september 2012.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen produktion af slagtesvin. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.905' DKK.
Direktørposter (1)
-
VANGTOFTE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2012
Ejendomme (5)
Tidslinje (3)
-
VANGTOFTE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.09.2012
Registreringsdato: 06.09.2012 -
VANGTOFTE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2012
Registreringsdato: 06.09.2012 -
VANGTOFTE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.1997
Registreringsdato: 20.06.1997
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Anna-Grethe' netværk er Lauritz Ingvard Marius Lauritzen.