Lars Christian Vejrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1997 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LV ApS (Ejer) |
Største overskud: | 98.305' DKK ELBEK & VEJRUP A/S (2023-24) |
Største underskud: | -3.339' DKK B&V Wine ApS (2018) |
Største egenkapital: | 170.140' DKK LV ApS (2022-23) |
Største gæld: | 110.996' DKK ELBEK & VEJRUP A/S (2023-24) |
Flest årsværk: | 165 årsværk hos ELBEK & VEJRUP A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ELBEK & VEJRUP A/S (22 år 10 måneder) |
Seed: 1202166623
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1997 i LV ApS som Ejer og Direktør. Lars Christian Vejrup købte virksomheden LV ApS den 1. januar 1997. Lars har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Direktør har Lars nu besiddet i 7 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 7 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2022-23 kunne fremvise et overskud på 12.737' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LV ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
ApS KOMPL. VIBORG
Via LV ApS -
SPEKTRUM RETAILPARK VIBORG K/S
Via ApS KOMPL. VIBORG -
ELBEK & VEJRUP A/S
Via LV ApS -
C5 PARTNERGRUPPEN ApS
Via ELBEK & VEJRUP A/S -
E&V EJENDOM ApS
Via LV ApS -
ELBEK & VEJRUP INVEST ApS
Via LV ApS -
B&V Wine ApS
Via LV ApS -
Vestervang Invest af 2019 Holding A/S
Via LV ApS -
Vestervang Komplementarselskab ApS
Via Vestervang Invest af 2019 Holding A/S -
P/S Vestervang 25-34 Invest
Via Vestervang Komplementarselskab ApS -
E & Co Holding ApS
Via LV ApS -
R FYS ApS
Via E & Co Holding ApS -
Nomotus ApS
Via E & Co Holding ApS
Direktørposter (3)
-
B&V Wine ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2018 -
JNL Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2022 -
LV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
Energyacre Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.01.2023
Tidslinje (27)
-
Energyacre Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2023
Registreringsdato: 05.01.2023 -
JNL Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.12.2022
Registreringsdato: 16.12.2022 -
ELBEK & VEJRUP A/S
Fratrådt som direktørDato: 24.04.2020
Registreringsdato: 24.04.2020
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
16.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
05.01.2023 - 05.01.2023
Bestyrelsesmedlem
05.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
13.06.1997 - 24.04.2020
Direktør
01.01.1998 - 24.04.2020
Reel ejer
04.02.2015 - 01.12.2018
Ejerandel: 37% -
Ejer
26.11.2010 - 30.12.2019
Reel ejer
26.11.2010 - Stadig aktiv
Ejer
31.12.2019 - 20.01.2020
Ejerandel: 33.34-49.99%
Lars Christian Vejrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LV ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 170.140' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet ELBEK & VEJRUP INVEST ApS (34,37%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Lars Christian Vejrup, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor ELBEK & VEJRUP A/S fremviste et overskud på 57.356' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor B&V Wine ApS fremviste et underskud på 3.339' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 98.305' DKK (ELBEK & VEJRUP A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.739' DKK (Energyacre Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 85.386' DKK (ELBEK & VEJRUP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.689' DKK (Energyacre Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Niels Elbek.