Søren Iversen
Erhvervsaktiv siden: | 23. maj 1997 (27 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUNDBY TRAPPER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16.427' DKK SUNDBY TRAPPER INVEST A/S (2019) |
Største underskud: | -1.018' DKK PBH 27.008 ApS (Nu: SØREN IVERSEN HOLDING ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 27.933' DKK PBH 27.008 ApS (Nu: SØREN IVERSEN HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 6.929' DKK Box Mors ApS (2022) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos SUNDBY TRAPPER A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SUNDBY TRAPPER A/S (26 år 6 måneder) |
Seed: 948962192
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1997 hos SUNDBY TRAPPER A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Iversen i 26 år 6 måneder, før stoppet d. 1. december 2023.
I dag arbejder virksomheden med fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.346' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SØREN IVERSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SUNDBY TRAPPER INVEST A/S
Via SØREN IVERSEN HOLDING ApS -
Box Mors ApS
Via SØREN IVERSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
SUNDBY TRAPPER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2023 -
SØREN IVERSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.1999 -
SUNDBY TRAPPER INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2004
Bestyrelsesposter (2)
-
SUNDBY TRAPPER INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.02.2004 -
Box Mors ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.01.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
SUNDBY TRAPPER A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
SUNDBY TRAPPER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
SUNDBY TRAPPER A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
23.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
12.02.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 65% -
Ejer
01.09.1999 - Stadig aktiv
Direktør
15.10.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.05.1997 - 01.12.2023
Direktør
29.09.2003 - 30.11.2023
Reel ejer
12.02.2004 - 10.05.2019
Direktør
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 65% -
Direktør og Reel ejer
13.03.2019 - 21.04.2023
Ejerandel: 65%
Søren Iversen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SØREN IVERSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 27.933' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet SUNDBY TRAPPER INVEST A/S (65%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Søren Iversen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor SUNDBY TRAPPER INVEST A/S kunne offentliggøre et overskud på 16.427' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor PBH 27.008 ApS (Nu: SØREN IVERSEN HOLDING ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.018' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.393' DKK (PBH 27.008 ApS (Nu: SØREN IVERSEN HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.933' DKK (PBH 27.008 ApS (Nu: SØREN IVERSEN HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 403' DKK (Box Mors ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Carsten Nielsen.