Peter Christian Busck-Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 1996 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | VESTERGADE 32. 1996 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 27.612' DKK K/S ÅBOULEVARDEN 56-58, KØBENHAVN (2021) |
Største underskud: | -4.000' DKK BENNETT DESTINATION PARTNERS ApS (Nu: BDP A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 26.812' DKK K/S ÅBOULEVARDEN 56-58, KØBENHAVN (2021) |
Største gæld: | 9.095' DKK BENNETT DESTINATION PARTNERS ApS (Nu: BDP A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos BENNETT DESTINATION PARTNERS ApS (Nu: BDP A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af VESTERGADE 32. 1996 ApS (27 år 8 måneder) |
Seed: 1848500171
Karrieren i erhvervslivet startede i 1996 i VESTERGADE 32. 1996 ApS i rollen som Ejer og Direktør. Peter Christian Busck-Nielsen købte en del af virksomheden d. 31. december 1996 og havde dermed en ejerandel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Peter af: Karsten Lillebæk, Jens Andreas Juul, Peter Plantener og 3 andre personer. Hvervet som Ejer og Direktør har Peter nu bestreddet i 27 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 27 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 som viste et underskud på 4' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
VESTERGADE 32. 1996 ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
ÅBOULEVARD 56-58, 1999 ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S VESTERGADE 32. NYBORG
Via VESTERGADE 32. 1996 ApS
Direktørposter (1)
-
VESTERGADE 32. 1996 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S VESTERGADE 32. NYBORG
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.03.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
K/S ÅBOULEVARDEN 56-58, KØBENHAVN (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
BDP HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 26.05.2021
Registreringsdato: 26.05.2021 -
BDP HOLDING ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2021
Registreringsdato: 26.05.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.12.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
31.12.1996 - Stadig aktiv
Direktør
07.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
31.12.1996 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
31.12.1999 - 16.08.2023
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
28.06.2006 - 26.05.2021
Ejer
26.08.2006 - 26.05.2021
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor K/S ÅBOULEVARDEN 56-58, KØBENHAVN kunne fremvise et overskud på 27.612' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor BDP HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 2.365' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 976' DKK (K/S VESTERGADE 32. NYBORG).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18' DKK (BDP HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.333' DKK (K/S VESTERGADE 32. NYBORG).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 98' DKK (ÅBOULEVARD 56-58, 1999 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Karsten Lillebæk.