Thomas Warthoe
Erhvervsaktiv siden: | 18. jul. 1997 (27 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | FTL AF 21/3-2001 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 45.265' DKK PKV Consult IVS (Nu: Finding Investments ApS) (2021) |
Største underskud: | -107.744' DKK Qlife ApS (2023) |
Største egenkapital: | 161.451' DKK ATONOMICS ApS (Nu: ATONOMICS A/S) (2015) |
Største gæld: | 140.112' DKK Qlife ApS (2022) |
Flest årsværk: | 58 årsværk hos Qlife ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af PETEL HOLDING A/S (24 år) |
Seed: 160505617
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1997 hos FTL AF 21/3-2001 A/S (tidligere DISPLAY SYSTEMS BIOTECH A/S) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Thomas Warthoe i 2 år 9 måneder, inden stoppet den 8. maj 2000.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. december 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
WARTHOE AF 1967 ApS
Ejerandel: 100% -
ATON HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
PETEL HOLDING A/S
Via WARTHOE AF 1967 ApS -
EgoDx ApS
Via PETEL HOLDING A/S -
Egoo.health ApS
Via PETEL HOLDING A/S -
SiteD2 ApS UNDER KONKURS
Via PETEL HOLDING A/S
Direktørposter (5)
-
PETEL HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2000 -
WARTHOE AF 1967 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2001 -
ATON HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2003 -
EgoDx ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.08.2019 -
Egoo.health ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
PETEL HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.09.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (32)
-
Qlife ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.07.2024
Registreringsdato: 24.07.2024 -
Qlife ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.07.2024
Registreringsdato: 24.07.2024 -
ChipDx IVS (Nu: SiteD2 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
29.07.2003 - Stadig aktiv
Direktør
08.09.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2001 - Stadig aktiv
Direktør
15.11.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
19.09.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
15.11.2018 - 24.07.2024
Bestyrelsesmedlem
13.01.2020 - 24.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.09.2018 - 14.12.2023
Reel ejer
03.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Thomas Warthoe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn WARTHOE AF 1967 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -1.676' DKK. Gennem sit holdingselskab WARTHOE AF 1967 ApS har Thomas dermed også andele i PETEL HOLDING A/S (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Thomas Warthoe, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor PKV Consult IVS (Nu: Finding Investments ApS) landede et overskud på 45.265' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Qlife ApS landede et underskud på 107.744' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.456' DKK (AMPLIQON A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 107.744' DKK (Qlife ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.315' DKK (AMPLIQON A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -85.949' DKK (Qlife ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Peter Rolf Warthoe.