Marie Vendelbo Sejersen
Erhvervsaktiv siden: | 24. sep. 1997 (26 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | NYE JYDSKE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.539' DKK BLANKETGÅRDEN A/S (Nu: GID Invest A/S) (2021) |
Største underskud: | -367' DKK BLANKETGÅRDEN A/S (Nu: GID Invest A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 6.708' DKK BLANKETGÅRDEN A/S (Nu: GID Invest A/S) (2015) |
Største gæld: | 2.012' DKK BLANKETGÅRDEN A/S (Nu: GID Invest A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GID Invest A/S (15 år 8 måneder) |
Seed: 644768338
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1997 ved NYE JYDSKE A/S (tidligere SLP 11.200 A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Marie Vendelbo Sejersen i 2 år 8 måneder, før fratrædelsen den 9. juni 2000.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden trykning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 63' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 17. juni 2015.
Bestyrelsesposter (1)
-
GID Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.01.2009
Tidslinje (5)
-
NYE JYDSKE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2015
Registreringsdato: 17.06.2015 -
BLANKETGÅRDEN A/S (Nu: GID Invest A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.01.2009
Registreringsdato: 12.01.2009 -
NYE JYDSKE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.01.2009
Registreringsdato: 12.01.2009
Blå bog (fortsat)
Marie har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.09.1997 - 09.06.2000
Bestyrelsesmedlem
12.01.2009 - 17.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Marie Vendelbo Sejersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved BLANKETGÅRDEN A/S (Nu: GID Invest A/S) der præsenterede et overskud på 2.539' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved BLANKETGÅRDEN A/S (Nu: GID Invest A/S) der præsenterede et underskud på 367' DKK.
Marie har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 8 måneder fra 2009 til i dag hos GID Invest A/S.
En af de forbindelser som går igen i Marie' netværk er Rene Vendelbo Sejersen.