Kim Tue Knudsen
Erhvervsaktiv: | 3. nov. 1997 - 1. jun. 2024 |
Karrieren startede hos: | SKF DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 29.774' DKK SKF DANMARK A/S (2022) |
Største underskud: | -6.743' DKK AKTIESELSKABET AF 5. APRIL 2007 (Nu: ITSERVICES ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 62.275' DKK SKF DANMARK A/S (2023) |
Største gæld: | 99.164' DKK SKF DANMARK A/S (2014) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos SKF DANMARK A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SKF DANMARK A/S (26 år 6 måneder) |
Seed: 376550008
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Kim Tue Knudsen. Den første gang Kim var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 1997 ved SKF DANMARK A/S (tidligere S K F DANMARK A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Kim Tue Knudsen i 26 år 6 måneder, før stoppet den 1. juni 2024.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med værktøjsmaskiner. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 13.839' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
SKF DANMARK A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
S K F DANMARK A/S (Nu: SKF DANMARK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
L.B. RADIO A/S (Nu: Removo ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022
Blå bog (fortsat)
Kim har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Karrieren har i alt varet 26 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.11.1997 - 01.06.2024
Direktør
16.12.1999 - 01.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2012 - 01.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.06.2002 - 01.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2001 - 01.01.2019
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.01.2001 - 01.01.2019
Ejerandel: 10-14.99%
Kim Tue Knudsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved SKF DANMARK A/S der præsenterede et overskud på 29.774' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved AKTIESELSKABET AF 5. APRIL 2007 (Nu: ITSERVICES ApS) der præsenterede et underskud på 6.743' DKK.
Kim har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 6 måneder fra 1997 til 2024 hos SKF DANMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 13.839' DKK (SKF DANMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 211' DKK (SKF ECONOMOS DENMARK A/S (Nu: Sealsupply Europe A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 62.275' DKK (SKF DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -580' DKK (AKTIESELSKABET AF 5. APRIL 2007 (Nu: ITSERVICES ApS)).