Lars Ulrikkeholm Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 5. nov. 1997 (26 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANDELSSELSKABET ONE & ONLY A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 29.579' DKK ULRIKKEHOLM ApS (2023) |
Største underskud: | -5.209' DKK FISKELØKKEN 2-8, MUNKEBO ApS (2016) |
Største egenkapital: | 203.372' DKK ULRIKKEHOLM ApS (2023) |
Største gæld: | 98.974' DKK C.F.TIETGENS BOULEVARD 28, ODENSE ApS (2015) |
Flest årsværk: | 52 årsværk hos JØNI Foodline A/S (Nu: JØNI A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af ULRIKKEHOLM ApS (21 år 9 måneder) |
Seed: 2106646501
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1997 ved HANDELSSELSKABET ONE & ONLY A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Ulrikkeholm Jørgensen i 4 år 10 måneder, før stoppet den 23. september 2002.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. maj 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LM Ulrikkeholm ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab -
JL Ulrikkeholm ApS
Ejerandel: 20-24.99%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
ULRIKKEHOLM ApS
Via JL Ulrikkeholm ApS -
UML ApS
Via ULRIKKEHOLM ApS -
C.F.TIETGENS BOULEVARD 28, ODENSE ApS
Via ULRIKKEHOLM ApS -
FISKELØKKEN 2-8, MUNKEBO ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via ULRIKKEHOLM ApS -
JØNI A/S
Via ULRIKKEHOLM ApS
Direktørposter (5)
-
UML ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2015 -
C.F.TIETGENS BOULEVARD 28, ODENSE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2015 -
JØNI A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2015 -
LM Ulrikkeholm ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2024 Ny -
JL Ulrikkeholm ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (29)
-
Ulrikkeholm Holding 2024 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.09.2024
Registreringsdato: 27.09.2024 -
JL Ulrikkeholm ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.09.2024
Registreringsdato: 27.09.2024 -
LM Ulrikkeholm ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.09.2024
Registreringsdato: 27.09.2024
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
27.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer og Direktør
27.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.09.2024 - 27.09.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.06.2015 - Stadig aktiv
Direktør
24.06.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.05.2016 - 26.09.2024
Reel ejer
27.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Reel ejer
13.01.2015 - 26.09.2024
Direktør
13.01.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20%
Lars Ulrikkeholm Jørgensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• LM Ulrikkeholm ApS (ejer lige nu 100%).
• JL Ulrikkeholm ApS (ejer lige nu 20%).
I samme organisation finder man også holdingselskabet ULRIKKEHOLM ApS (20%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Lars Ulrikkeholm Jørgensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ULRIKKEHOLM ApS kunne fremvise et overskud på 29.579' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor FISKELØKKEN 2-8, MUNKEBO ApS kunne fremvise et underskud på 5.209' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 29.579' DKK (ULRIKKEHOLM ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 203.372' DKK (ULRIKKEHOLM ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 242' DKK (FISKELØKKEN 2-8, MUNKEBO ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Maike Sönnichsen.