Finn Raj Hansen Taul
Erhvervsaktiv siden: | 4. sep. 1997 (27 år) |
Karrieren startede hos: | HELNAN PHØNIX HOTEL A/S (Direktør) |
Største overskud: | 21.731' DKK SCANDINAVIAN HOTELS A/S (2014-15) |
Største underskud: | -122.055' DKK HELNAN INTERNATIONAL A/S (Nu: AKTIESELSKABET AF 1981) (2014) |
Største egenkapital: | 227.621' DKK SCANDINAVIAN HOTELS A/S (2019) |
Største gæld: | 261.262' DKK HOTEL HVIDE HUS - AALBORG A/S (Nu: HOTEL HVIDE HUS ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 56 årsværk hos Helnan Marselis Hotel A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af LÆSØ KUR OG HELSE ApS (7 år 9 måneder) |
Seed: 697215980
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1997 hos HELNAN PHØNIX HOTEL A/S i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Finn Raj Hansen Taul i 4 år 10 måneder, inden stoppet den 4. juli 2002.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et overskud på 3.046' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 8. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Taul Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (81)
-
SCANDINAVIAN INTERNATIONAL HOTELS A/S
Fratrådt som direktørDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
Helnan Scandinavian Hotels A/S
Fratrådt som direktørDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
Helnan Scandinavian A/S
Fratrådt som direktørDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024
Blå bog (fortsat)
Finn har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
24.11.2023 - 03.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.11.2023 - 03.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.2022 - 03.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.2022 - 03.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Helnan Marselis Hotel A/S landede et overskud på 8.078' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor HELNAN INTERNATIONAL HOTELS A/S (Nu: SCANDINAVIAN INTERNATIONAL HOTELS A/S) landede et underskud på 4.376' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.137' DKK (HOTEL HVIDE HUS - AALBORG A/S (Nu: HOTEL HVIDE HUS ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.113' DKK (HELNAN INTERNATIONAL HOTELS A/S (Nu: SCANDINAVIAN INTERNATIONAL HOTELS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 205.891' DKK (SCANDINAVIAN HOTELS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 349' DKK (Helnan Scandinavian A/S).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Finn Bødstrup.