Søren Thorsager
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1993 (30 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ODENSE RENOVATION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 234.597' DKK ENERGI FYN A.M.B.A. (2023) |
Største underskud: | -79.849' DKK ODENSE VANDSELSKAB A/S (Nu: VANDCENTER SYD A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 7.084.808' DKK ODENSE VANDSELSKAB A/S (Nu: VANDCENTER SYD A/S) (2022) |
Største gæld: | 1.198.106' DKK ODENSE VANDSELSKAB A/S (Nu: VANDCENTER SYD A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 187 årsværk hos ODENSE RENOVATIONSSELSKAB A/S (Nu: ODENSE RENOVATION A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ENERGI FYN A.M.B.A. (14 år 5 måneder) |
Seed: 1604001735
Karrieren som erhvervsleder startede i 1993 i ODENSE RENOVATION A/S (tidligere ODENSE RENOVATIONSSELSKAB A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Thorsager i 8 år 1 måned, før fratrædelsen d. 19. december 2001.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor indsamling af ikke-farligt affald. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 0' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
ENERGI FYN A.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.04.2010 -
ENERGI FYN HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.05.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (32)
-
FYNSNET AMBA (Nu: FYNSNET ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2015
Registreringsdato: 25.02.2015 -
FYNSNET SERVICE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2015
Registreringsdato: 25.02.2015 -
FYNSNET SERVICE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2012
Registreringsdato: 23.11.2012
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
14.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
02.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2012 - 25.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Thorsager har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i ENERGI FYN A.M.B.A. der præsenterede et overskud på 234.597' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i FYNSNET SERVICE A/S der præsenterede et underskud på 201' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 5 måneder fra 2010 til i dag hos ENERGI FYN A.M.B.A..
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 234.597' DKK (ENERGI FYN A.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16.908' DKK (ODENSE VANDSELSKAB A/S (Nu: VANDCENTER SYD A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.071.967' DKK (ODENSE VANDSELSKAB A/S (Nu: VANDCENTER SYD A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 34.553' DKK (ODENSE ENERGI HOLDING A/S (Nu: ADMINISTRATIONSSERVICE FYN A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Bjarne Ivan Hansen.