Anders Gotthelf
Erhvervsaktiv siden: | 28. okt. 1997 (26 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MUSEUMS KOPI SMYKKER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.036' DKK MUSEUMS KOPI SMYKKER ApS (2021-22) |
Største underskud: | -199' DKK GOTTES SØLV OG GULD ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 10.196' DKK GOTTHELF HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 3.720' DKK MUSEUMS KOPI SMYKKER ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos MUSEUMS KOPI SMYKKER ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af MUSEUMS KOPI SMYKKER ApS (26 år 10 måneder) |
Seed: 731250209
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1997 i MUSEUMS KOPI SMYKKER ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Anders Gotthelf i 7 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 8. marts 2005.
Nu arbejder virksomheden med detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 40' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GOTTHELF HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MUSEUMS KOPI SMYKKER ApS
Via GOTTHELF HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
GOTTHELF HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2018 -
MUSEUMS KOPI SMYKKER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2002
Tidslinje (9)
-
GOTTHELF HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.04.2018
Registreringsdato: 24.04.2018 -
GOTTHELF HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.04.2018
Registreringsdato: 18.04.2018 -
GOTTES SØLV OG GULD ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.10.2015
Registreringsdato: 09.10.2015
Blå bog (fortsat)
Anders har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
21.10.2014 - 18.04.2018
Ejer
21.10.2014 - Stadig aktiv
Direktør
24.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.05.2014 - 09.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.10.1997 - 08.03.2005
Reel ejer
28.10.1997 - Stadig aktiv
Direktør
01.10.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Anders Gotthelf er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GOTTHELF HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 8.800' DKK. Igennem holdingselskabet GOTTHELF HOLDING ApS har Anders derfor også ejerandele i MUSEUMS KOPI SMYKKER ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Anders Gotthelf, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor MUSEUMS KOPI SMYKKER ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.036' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor GOTTES SØLV OG GULD ApS kunne offentliggøre et underskud på 199' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 40' DKK (MUSEUMS KOPI SMYKKER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 8.800' DKK (GOTTHELF HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 7.804' DKK (MUSEUMS KOPI SMYKKER ApS).