Søren Dalum Tinggaard
Erhvervsaktiv siden: | 12. mar. 1998 (26 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENNING TINGGAARD INVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.659.000' DKK DANISH CROWN AMBA (Nu: LEVERANDØRSELSKABET DANISH CROWN AMBA) (2021-22) |
Største underskud: | -15.150' DKK STB BYG SKOVBØLLING A/S (Nu: STB BYG A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 8.363.000' DKK DANISH CROWN AMBA (Nu: LEVERANDØRSELSKABET DANISH CROWN AMBA) (2020-21) |
Største gæld: | 21.729.000' DKK DANISH CROWN HOLDING A/S (Nu: DANISH CROWN A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (14 år 11 måneder) |
Seed: 1214892757
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1998 hos HENNING TINGGAARD INVEST ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Dalum Tinggaard i 6 år, før stoppet d. 19. marts 2004.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 19. marts 2004.
Direktørposter (2)
-
FRILAND A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2024 -
FRILAND UDVIKLINGSCENTER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
Center for Frilandsdyr K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.03.2024
Tidslinje (33)
-
FRILAND UDVIKLINGSCENTER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
Center for Frilandsdyr K/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.03.2024
Registreringsdato: 06.03.2024 -
FRILAND A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
02.04.2020 - 01.01.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.12.2017 - 28.04.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Søren Dalum Tinggaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos AP PENSIONSSERVICE A/S der præsenterede et overskud på 7.683' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos AP PENSIONSSERVICE A/S der præsenterede et underskud på 6.908' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 11 måneder fra 2006 til 2021 hos FORENINGEN AP PENSION F.M.B.A..
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.662.000' DKK (DANISH CROWN AMBA (Nu: LEVERANDØRSELSKABET DANISH CROWN AMBA)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.953' DKK (AP PENSIONSSERVICE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 7.747.000' DKK (DANISH CROWN AMBA (Nu: LEVERANDØRSELSKABET DANISH CROWN AMBA)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 84' DKK (FRILAND UDVIKLINGSCENTER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Hans Henrik Pontoppidan.