Jann Dollerup Vig Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1997 (26 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | F. UHRENHOLT HANDEL ApS (Direktør) |
Største overskud: | 207.591' DKK In Foods ApS (2015-16) |
Største underskud: | -156.894' DKK JENSEN'S FOOD GROUP A/S (2017) |
Største egenkapital: | 351.234' DKK MIE4 Holding 8 ApS (Nu: DK-Food's Holding ApS) (2017-18) |
Største gæld: | 448.560' DKK SLAGTERIET BRØRUP A/S (Nu: SB PORK A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 764 årsværk hos JENSEN'S FOOD GROUP A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af DANÆG HOLDING A/S (9 år 10 måneder) |
Seed: 1662646943
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1997 ved F. UHRENHOLT HANDEL ApS (tidligere F. UHRENHOLT MEAT A/S) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Jann Dollerup Vig Jensen i 4 år 3 måneder, før stoppet den 15. februar 2002.
I dag arbejder virksomheden med engroshandel med kød og kødprodukter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 8' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JDVJ Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
DANÆG HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2014 -
JDVJ Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2017
Bestyrelsesposter (4)
-
DANÆG PRODUCTS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2022 -
DANÆG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2022 -
BioChick A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.04.2024 -
DANÆG AMBA
Bestyrelsesmedlem (Administrator)Indtrådt: 01.11.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (55)
-
BioChick A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2024
Registreringsdato: 26.04.2024 -
JARH Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022 -
JENSENS FOODS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.02.2022
Registreringsdato: 04.02.2022
Blå bog (fortsat)
Jann har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
21.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter, Ejer og Direktør
13.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jann Dollerup Vig Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JDVJ Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.335' DKK. Igennem holdingselskabet JDVJ Holding ApS har Jann derfor også ejerandele i og .
Se også koncerndiagram for Jann Dollerup Vig Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Jann Dollerup Vig Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved DANÆG AMBA der præsenterede et overskud på 70.644' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved JENSEN'S FOOD GROUP A/S der præsenterede et underskud på 60.699' DKK.
Jann har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 10 måneder fra 2014 til i dag hos DANÆG AMBA.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 102.385' DKK (DANÆG HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 26.870' DKK (JENSEN'S FOOD GROUP A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 311.624' DKK (DANÆG HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -23.152' DKK (DANSKE FAMILIERESTAURANTER A/S (Nu: Jensens Bøfhus Holding A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jann' netværk er Hans Christian Christensen Lei.