Henning Nørret Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 5. dec. 1997 (26 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | UFFE NIELSENS MASKINFABRIK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.478' DKK UFFE NIELSENS MASKINFABRIK ApS (2022-23) |
Største underskud: | -1.669' DKK AVIDENZ A/S (2017) |
Største egenkapital: | 18.380' DKK AVIDENZ A/S (2014) |
Største gæld: | 9.153' DKK AVIDENZ A/S (2020) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos AVIDENZ A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af UFFE NIELSENS MASKINFABRIK ApS (26 år 9 måneder) |
Seed: 692384131
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1997 i UFFE NIELSENS MASKINFABRIK ApS i hvervet som Direktør og Ejer. Hvervet som Direktør har Henning Nørret Nielsen nu besiddet i 26 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor maskinforarbejdning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 2.478' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Carnil Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
UFFE NIELSENS MASKINFABRIK ApS
Via Carnil Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Carnil Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
AVIDENZ A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.05.2016 -
FONDEN FOR ARBEJDSMILJØ OG MILJØ I INDUSTRI, HÅNDVÆRK OG HANDEL
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.05.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
UFFE NIELSENS MASKINFABRIK ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.12.2021
Registreringsdato: 29.12.2021 -
Carnil Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.12.2021
Registreringsdato: 29.12.2021 -
Carnil Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.12.2021
Registreringsdato: 29.12.2021
Blå bog (fortsat)
Henning har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
05.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
02.11.2020 - 07.11.2022
Ejerandel: 10% -
Direktør
05.12.1997 - Stadig aktiv
Ejer
28.12.2004 - 18.12.2019
Ejer
19.12.2019 - 29.12.2021
Reel ejer
19.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.12.2017 - 02.04.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Henning Nørret Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Carnil Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 8.467' DKK. Gennem sit holdingselskab Carnil Holding ApS har Henning dermed også andele i UFFE NIELSENS MASKINFABRIK ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Henning Nørret Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor UFFE NIELSENS MASKINFABRIK ApS landede et overskud på 2.478' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor UFFE NIELSENS MASKINFABRIK ApS landede et underskud på 717' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.083' DKK (AVIDENZ A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 70' DKK (Smart-elevation ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.259' DKK (AVIDENZ A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 75' DKK (Smart-elevation ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Jørn Brink Nielsen.