Bernard Willem de Waal Malefijt
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 1997 (26 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MARICOGEN KOMPLEMENTARSELSKAB ApS (Direktør) |
Største overskud: | 83.581' DKK MARICOGEN P/S (Nu: MARICOGEN A/S) (2016) |
Største underskud: | -24.467' DKK MARICOGEN P/S (Nu: MARICOGEN A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 92.000' DKK MARICOGEN P/S (Nu: MARICOGEN A/S) (2023) |
Største gæld: | 60.044' DKK MARICOGEN P/S (Nu: MARICOGEN A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos BOLLERUP JENSEN A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GST Denmark ApS (5 år) |
Seed: 1815455375
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1997 hos MARICOGEN KOMPLEMENTARSELSKAB ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Bernard Willem de Waal Malefijt i 2 år, inden stoppet den 14. januar 2000.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. september 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Innomas ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
PoleDetect Holding ApS
Via Innomas ApS -
PoleDetect ApS
Via PoleDetect Holding ApS -
GST Holding ApS
Via Innomas ApS -
GST Denmark ApS
Via GST Holding ApS -
GST Invest ApS
Via GST Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Innomas ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2021
Bestyrelsesposter (5)
-
PoleDetect Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.12.2021 -
Stauholz ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.07.2023 -
GST Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2022 -
PoleDetect ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.12.2021 -
GST Denmark ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.08.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
Stauholz ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.07.2023
Registreringsdato: 18.07.2023 -
GST Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2022
Registreringsdato: 15.12.2022 -
Consultant Ben Malefijt (Nu: Innomas) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021
Blå bog (fortsat)
Bernard har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Innomas ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
28.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.08.2019 - Stadig aktiv
Ejer
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via GST Holding ApS -
Reel ejer
10.12.2021 - 09.12.2022
Bestyrelsesmedlem
10.12.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.12.2022 - 31.12.2023
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,5%
Bernard Willem de Waal Malefijt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos GST Holding ApS der præsenterede et overskud på 7.897' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos PoleDetect Holding ApS der præsenterede et underskud på 83' DKK.
Bernard har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år fra 2019 til i dag hos GST Denmark ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 11.279' DKK (BOLLERUP JENSEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 83' DKK (PoleDetect Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 92.000' DKK (MARICOGEN P/S (Nu: MARICOGEN A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -37' DKK (PoleDetect Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bernard' netværk er Jacob Lindholm Gubi.