Mette Luise Valentin
Erhvervsaktiv siden: | 2. mar. 1998 (26 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRAND INVESTMENTS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.856.500' DKK STG NEWCO A/S (Nu: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S) (2022) |
Største underskud: | -17.462' DKK Insurgent Ventures II A/S (2023) |
Største egenkapital: | 9.434.000' DKK STG NEWCO A/S (Nu: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S) (2023) |
Største gæld: | 2.016.770' DKK HOUSE OF PRINCE A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ASSENS A/S (14 år 10 måneder) |
Seed: 455294098
Karrieren som leder begyndte den dag i 1998 i BRAND INVESTMENTS A/S (tidligere KM 154 A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Mette Luise Valentin i 4 år 8 måneder, inden stoppet d. 12. november 2002.
Dengang var virksomhedens branche indenfor herre- og dametøjsforretninger (blandet). Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 12. november 2002.
Bestyrelsesposter (2)
-
Insurgent Ventures II A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.04.2022 -
PETER STOKKEBYE TOBAKSFABRIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.04.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
ORLIK TOBACCO COMPANY A/S (Nu: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ASSENS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
ORLIK NOBEL A/S (Nu: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP DENMARK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
STG FINANS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023
Blå bog (fortsat)
Mette har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2008 - 01.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.07.2008 - 01.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Mette Luise Valentin har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i ORLIK TOBACCO COMPANY A/S (Nu: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ASSENS A/S) der præsenterede et overskud på 457.100' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Insurgent Ventures II A/S der præsenterede et underskud på 17.462' DKK.
Mette har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 10 måneder fra 2008 til 2023 hos SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ASSENS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.490.800' DKK (STG NEWCO A/S (Nu: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17.462' DKK (Insurgent Ventures II A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.434.000' DKK (STG NEWCO A/S (Nu: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 19.185' DKK (PETER STOKKEBYE TOBAKSFABRIK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Parvus Asset Management Europe Limited.