Kim Tegner Hagenow
Erhvervsaktiv siden: | 20. feb. 1998 (26 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | MEGA CAR SERVICE GLOSTRUP ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.386' DKK Vibe Udlejning ApS (2022) |
Største underskud: | -1.938' DKK SVEN MORTENSEN VVS A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 13.046' DKK Vibe Udlejning ApS (2023) |
Største gæld: | 14.757' DKK DB ERNSØ & THIEMKE ApS (2016) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos SVEN MORTENSEN VVS A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af HAGENOW HOLDING ApS (19 år 8 måneder) |
Seed: 1735675459
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1998 ved MEGA CAR SERVICE GLOSTRUP ApS (tidligere HCS 115 ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Kim Tegner Hagenow i 7 år 4 måneder, før stoppet den 8. juli 2005.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor detailhandel med biler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. maj 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HAGENOW HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Vibes Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
VIBES MALERFIRMA EFTF. A/S
Via HAGENOW HOLDING ApS -
Vibes Solutions ApS
Via HAGENOW HOLDING ApS -
Vibe Udlejning ApS
Via Vibes Holding ApS
Direktørposter (4)
-
HAGENOW HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.06.2005 -
VIBES MALERFIRMA EFTF. A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.2017 -
Vibe Udlejning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.05.2015 -
Vibes Solutions ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.08.2023
Bestyrelsesposter (8)
-
DB ERNSØ & THIEMKE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.11.2023 -
SVEN MORTENSEN VVS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.2020 -
VIBES MALERFIRMA EFTF. A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.03.2017 -
BILHUSET MBM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2024 -
DB Ringsted A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.08.2023 -
DB Sorø A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.08.2023 -
DB TAASTRUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.08.2023 -
DB Hedehusene ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (42)
-
Niløse Jagtforening
Fratrådt som repræsentantDato: 18.09.2024
Registreringsdato: 18.09.2024 -
BILHUSET MBM A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
DB ERNSØ & THIEMKE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.11.2023
Registreringsdato: 03.11.2023
Blå bog (fortsat)
Kim har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Tegner Hagenow er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• HAGENOW HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 340' DKK.
• Vibes Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 340' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Kim Tegner Hagenow, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kim Tegner Hagenow har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved SVEN MORTENSEN VVS A/S der præsenterede et overskud på 3.646' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved SVEN MORTENSEN VVS A/S der præsenterede et underskud på 1.938' DKK.
Kim har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år fra 2006 til 2017 hos VIBES MALERFIRMA EFTF. A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.449' DKK (Vibe Udlejning ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.264' DKK (BILHUSET MBM A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.046' DKK (Vibe Udlejning ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 59' DKK (DB Hedehusene ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Ann Karina Christensen.