Jacob Funk
Erhvervsaktiv siden: | 16. nov. 1997 (26 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DST-CHEMICALS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 89.975' DKK JACOB FUNK HOLDING ApS (2021-22) |
Største underskud: | -9.465' DKK FC DST ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 111.947' DKK JACOB FUNK HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 237.156' DKK FC DST ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos DST-KEMI A/S (Nu: DST-CHEMICALS A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af JACOB FUNK HOLDING ApS (17 år 10 måneder) |
Seed: 1212231900
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1997 hos DST-CHEMICALS A/S (tidligere DST-KEMI A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jacob Funk i 3 år 3 måneder, før stoppet d. 7. marts 2001.
I dag arbejder virksomheden med fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 15.963' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JACOB FUNK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
FC DST Holding ApS
Via JACOB FUNK HOLDING ApS -
FC DST ApS
Via FC DST Holding ApS -
DST-CHEMICALS A/S
Via FC DST ApS -
Velocity Ventures ApS
Via JACOB FUNK HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
FC DST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2021 -
DST-CHEMICALS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2008 -
JACOB FUNK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2006 -
FC DST Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2021
Bestyrelsesposter (3)
-
FC DST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.11.2021 -
DST-CHEMICALS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.08.2008 -
FC DST Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.11.2021
Tidslinje (24)
-
DST UDVIKLING A/S
Fratrådt som direktørDato: 29.11.2021
Registreringsdato: 29.11.2021 -
DST UDVIKLING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2021
Registreringsdato: 29.11.2021 -
FC DST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.11.2021
Registreringsdato: 11.11.2021
Blå bog (fortsat)
Jacob har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
11.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
11.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Direktør og Ejer
15.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.10.2010 - 29.11.2021
Bestyrelsesmedlem
06.10.2010 - 29.11.2021
Reel ejer
01.10.2016 - 10.05.2022
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
16.11.1997 - 07.03.2001
Bestyrelsesmedlem
12.08.2008 - Stadig aktiv
Direktør
24.11.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2016 - 10.11.2021
Reel ejer
11.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Jacob Funk er også ejer af i alt 2 holdingselskaber FC DST Holding ApS (25%) samt FC DST ApS (25%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jacob Funk, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor JACOB FUNK HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 89.975' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor FC DST ApS kunne offentliggøre et underskud på 9.465' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 15.963' DKK (DST-KEMI A/S (Nu: DST-CHEMICALS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 8.699' DKK (FC DST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 93.955' DKK (JACOB FUNK HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.893' DKK (GUDSØGÅRD A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Martin Løhde Jacobsen.