Mads Kjellerup Dambæk
Erhvervsaktiv siden: | 19. feb. 2010 (14 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOTELADMINISTRATIONSSELSKABET AF 16.12.1988 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 175.784' DKK Project North Holding Partnerselskab (2023) |
Største underskud: | -158' DKK Project North Holding Partnerselskab (2020) |
Største egenkapital: | 55.727' DKK ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB (2023) |
Største gæld: | 804.986' DKK ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB (2023) |
Flest årsværk: | 435 årsværk hos ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Fonden af 16. oktober 2018 (5 år 9 måneder) |
Seed: 2140412204
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2010 ved HOTELADMINISTRATIONSSELSKABET AF 16.12.1988 A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Mads Kjellerup Dambæk i 3 måneder, før stoppet den 11. juni 2010.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 11. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Project North Holding Partnerselskab
Ejerandel: 5-9.99% -
Hermod HoldCo ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Hermod Holding ApS
Via Hermod HoldCo ApS
Direktørposter (2)
-
Hermod Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2023 -
Hermod HoldCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2023
Bestyrelsesposter (4)
-
ADVOKATAKTIESELSKAB ACCURA
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2023 -
Core Sustainability Capital A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.06.2023 -
Fonden af 16. oktober 2018
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 18.12.2018 -
ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (28)
-
ACCURA ADMINISTRATION KOMPLEMENTAR ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.2023
Registreringsdato: 14.09.2023 -
ACCURA ADMINISTRATION P/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.2023
Registreringsdato: 14.09.2023 -
Hermod HoldCo ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.06.2023
Registreringsdato: 19.06.2023
Blå bog (fortsat)
Mads har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
06.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
01.10.2016 - 01.01.2020
Bestyrelsesmedlem
30.05.2023 - 14.09.2023
Ejerandel: 0% -
Ejer
01.10.2016 - 01.01.2020
Bestyrelsesmedlem
30.05.2023 - 14.09.2023
Ejerandel: 0% -
Direktør
14.02.2022 - 17.02.2022
Reel ejer
10.05.2023 - Stadig aktiv
Direktør
19.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Mads Kjellerup Dambæk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hermod HoldCo ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 25' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Hermod Holding ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mads Kjellerup Dambæk, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Project North Holding Partnerselskab kunne offentliggøre et overskud på 175.784' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Project North Holding Partnerselskab kunne offentliggøre et underskud på 158' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 175.784' DKK (Project North Holding Partnerselskab).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15' DKK (Hermod Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 55.727' DKK (ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 25' DKK (Hermod Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Kim Toftgaard.