Jens Erenbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 16. jan. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | PRESCRIPTOR A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.400' DKK NoA Connect A/S (2021) |
Største underskud: | -7.151' DKK NoA Connect A/S (2023) |
Største egenkapital: | 22.365' DKK DDB DANMARK A/S (Nu: NORD DDB Copenhagen ApS) (2016) |
Største gæld: | 39.313' DKK DDB DANMARK A/S (Nu: NORD DDB Copenhagen ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 54 årsværk hos COMPASS HUMAN RESOURCES GROUP, COPENHAGEN A/S (Nu: COMPASS HUMAN RESOURCES GROUP A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SPOILED PRODUCTIONS A/S (12 år 5 måneder) |
Seed: 2132893674
Det begyndte den dag i 2001 hos PRESCRIPTOR A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jens Erenbjerg i 7 år 7 måneder, inden stoppet den 17. august 2008.
Dengang var virksomhedens branche indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 17. august 2008.
Bestyrelsesposter (2)
-
NoA Consulting A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.05.2023 -
NoA Connect A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.05.2022
Tidslinje (40)
-
GREAT WORKS COPENHAGEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024 -
GREAT WORKS COPENHAGEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024 -
GREAT WORKS COPENHAGEN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 22.09.2023
Registreringsdato: 22.09.2023
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2022 - 03.04.2024
Direktør
22.09.2023 - 03.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2012 - 23.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.06.2002 - 23.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Erenbjerg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos NoA Connect A/S der præsenterede et overskud på 9.007' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos NoA Connect A/S der præsenterede et underskud på 7.151' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 5 måneder fra 2002 til 2014 hos SPOILED PRODUCTIONS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.013' DKK (PIERRE P. PRODUCTION A/S (Nu: SPOILED PRODUCTIONS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.151' DKK (NoA Connect A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.860' DKK (PIERRE P. PRODUCTION A/S (Nu: SPOILED PRODUCTIONS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6.468' DKK (NoA Consulting A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Mikael Ernst Jørgensen.