Jørn Seidelmann
Erhvervsaktiv siden: | 27. feb. 1998 (26 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SEIDELMANN HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 6.755' DKK LYNGFELDT A/S (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 71.335' DKK PBH 25.908 ApS (Nu: SEIDELMANN HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 113.982' DKK LYNGFELDT A/S (2023) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos LYNGFELDT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SEIDELMANN HOLDING ApS (26 år 6 måneder) |
Seed: 897571208
Det hele begyndte for alvor dengang i 1998 i SEIDELMANN HOLDING ApS (tidligere PBH 25.908 ApS) som Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør har Jørn Seidelmann nu besiddet i 26 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 4.912' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SEIDELMANN HOLDING ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HOUMARKEN A/S
Via SEIDELMANN HOLDING ApS -
LYNGFELDT A/S
Via HOUMARKEN A/S -
LYNGFELDT MASKINUDLEJNING ApS
Via SEIDELMANN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
SEIDELMANN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.1998 -
HOUMARKEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.1999
Bestyrelsesposter (4)
-
SEIDELMANN HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.05.2014 -
HOUMARKEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.1999 -
LYNGFELDT MASKINUDLEJNING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.04.2001 -
LYNGFELDT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.04.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
LYNGFELDT FINANSIERING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
LYNGFELDT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2017
Registreringsdato: 27.04.2017 -
LYNGFELDT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.03.2017
Registreringsdato: 09.03.2017
Blå bog (fortsat)
Jørn har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.04.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.05.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 89,1% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
29.06.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99% -
Direktør
27.02.1998 - Stadig aktiv
Ejer
01.03.1998 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
19.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.07.1999 - 30.04.2024
Ejerandel: 89,1% -
Direktør
09.08.1999 - 24.04.2007
Bestyrelsesmedlem
09.08.1999 - 14.03.2011
Reel ejer
09.08.1999 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.10.2011 - 09.03.2017
Bestyrelsesmedlem
27.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 89,1%
Jørn Seidelmann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SEIDELMANN HOLDING ApS (99% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 71.335' DKK. Igennem sit holdingselskab SEIDELMANN HOLDING ApS har Jørn dermed også ejerandele i HOUMARKEN A/S (100%) & LYNGFELDT MASKINUDLEJNING ApS (90-99.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jørn Seidelmann, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Jørn Seidelmann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i LYNGFELDT A/S der præsenterede et overskud på 6.755' DKK.
Jørn har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 25 år 2 måneder fra 1999 til i dag hos HOUMARKEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.611' DKK (LYNGFELDT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 71.335' DKK (PBH 25.908 ApS (Nu: SEIDELMANN HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.311' DKK (TEN-X KONTORMØBLER ApS (Nu: LYNGFELDT MASKINUDLEJNING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jørn' netværk er Claus Wistoft.