Henrik Bolvig Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | VITAKRAFT DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 32.849' DKK QUICK COFFEE DANMARK ApS (Nu: QCD HOLDING ApS) (2017) |
Største underskud: | -3.517' DKK QUICK COFFEE DANMARK ApS (Nu: QCD HOLDING ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 34.456' DKK CAFAX VORDINGBORG A/S (Nu: HENRIK BOLVIG NIELSEN A/S) (2017) |
Største gæld: | 33.530' DKK QUICK COFFEE DANMARK ApS (Nu: QCD HOLDING ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos VITAKRAFT DANMARK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HENRIK BOLVIG NIELSEN A/S (25 år 2 måneder) |
Seed: 360643637
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1998 hos VITAKRAFT DANMARK A/S som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Henrik Bolvig Nielsen i 1 år 10 måneder, inden stoppet den 25. november 1999.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.831' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
QCD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
PAIBLOCK A/S
Via QCD HOLDING ApS -
Delicate Coffee ApS
Via QCD HOLDING ApS -
Gear2Cars ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via QCD HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
QCD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2001 -
Delicate Coffee ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.08.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Delicate Coffee ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
Gear2Cars ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
CAFAX VORDINGBORG A/S (Nu: HENRIK BOLVIG NIELSEN A/S)
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2023
Registreringsdato: 30.08.2023 -
CAFAX VORDINGBORG A/S (Nu: HENRIK BOLVIG NIELSEN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2023
Registreringsdato: 30.08.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.07.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
02.03.2020 - 20.08.2024
Reel ejer
02.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,5% -
Reel ejer
07.08.2020 - 31.05.2024
Direktør
07.08.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
24.03.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52,5% -
Bestyrelsesmedlem
25.06.1998 - 30.08.2023
Direktør
02.07.2001 - 30.08.2023
Reel ejer
26.02.2002 - 30.08.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
06.02.2008 - 24.11.2022
Ejerandel: 75%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor QUICK COFFEE DANMARK ApS (Nu: QCD HOLDING ApS) fremviste et overskud på 32.849' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor QUICK COFFEE DANMARK ApS (Nu: QCD HOLDING ApS) fremviste et underskud på 3.517' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.831' DKK (VITAKRAFT DANMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.579' DKK (QUICK COFFEE DANMARK ApS (Nu: QCD HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.258' DKK (EJENDOMSSELSKABET KØBENHAVNSVEJ 311-315 A/S (Nu: H.B.Nielsens Ejendomsselskab ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Peder Lindstrøm Olesen.