Finn Enoch Stengel Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 27. apr. 1998 (26 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MCH A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.241.255' DKK ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.) (2022) |
Største underskud: | -393.024' DKK VERDO A/S (Nu: Verdo Holding A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 29.078.696' DKK ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.) (2022) |
Største gæld: | 8.227.399' DKK ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.) (2016) |
Flest årsværk: | 847 årsværk hos ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ØSTDEPONI GAS OG EL ApS (11 år 1 måned) |
Seed: 198948159
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1998 i MCH A/S (tidligere A/S HERNING-HALLEN) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Finn Enoch Stengel Petersen i 4 år 1 måned, inden stoppet d. 21. juni 2002.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen organisering af kongresser, messer og udstillinger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 25.392' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Verdo a.m.b.a.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2022
Tidslinje (59)
-
VERDO A/S (Nu: Verdo Holding A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022 -
Verdo a.m.b.a.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
VERDO A/S (Nu: Verdo Holding A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.11.2019
Registreringsdato: 04.11.2019
Blå bog (fortsat)
Finn har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.12.2017 - 13.12.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
04.11.2019 - 01.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.05.2015 - 08.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.05.2014 - 08.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Finn Enoch Stengel Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.) der præsenterede et overskud på 319.078' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i VERDO A/S (Nu: Verdo Holding A/S) der præsenterede et underskud på 393.024' DKK.
Finn har i alt siddet i bestyrelsen hos 30 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 1 måned fra 2007 til 2018 hos ØSTDEPONI GAS OG EL ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 560.755' DKK (ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 66.033' DKK (ENERGIMIDT FORSYNING & SERVICE A/S (Nu: Norlys Infrastruktur A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.892.145' DKK (ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 312' DKK (ØSTDEPONI GAS OG EL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Kenneth Ruby Hovgaard Jeppesen.