Peter Søborg Kofoed
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 1987 (37 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MT Højgaard Danmark A/S (Direktør) |
Største overskud: | 370.200' DKK MONBERG & THORSEN A/S (Nu: MT Højgaard Danmark A/S) (2015) |
Største underskud: | -558.800' DKK MONBERG & THORSEN A/S (Nu: MT Højgaard Danmark A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 998.900' DKK MONBERG & THORSEN A/S (Nu: MT Højgaard Danmark A/S) (2015) |
Største gæld: | 2.359.300' DKK MONBERG & THORSEN A/S (Nu: MT Højgaard Danmark A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af MT Højgaard Danmark A/S (24 år 4 måneder) |
Seed: 129270653
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1987 i MT Højgaard Danmark A/S (tidligere MONBERG & THORSEN A/S) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Peter Søborg Kofoed i 24 år 4 måneder, inden stoppet d. 4. oktober 2011.
Nu opererer virksomheden indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 272.000' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PK Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (5)
-
GEO
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.06.2011 -
MIDDELGRUNDSFONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.04.2023 -
Equipment A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.12.2017 -
BMS Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.05.2018 -
BMS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.05.2001
Tidslinje (118)
-
Greenland Contractors JV A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2024
Registreringsdato: 08.07.2024 -
PK Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
MTHI Projects A/S
Fratrådt som direktørDato: 28.11.2023
Registreringsdato: 28.11.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
11.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Søborg Kofoed har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i BMS A/S der præsenterede et overskud på 112.129' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i MT Højgaard International A/S der præsenterede et underskud på 248.792' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 54 forskellige selskaber (heraf 25 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 3 måneder fra 2001 til i dag hos BMS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 272.000' DKK (MONBERG & THORSEN A/S (Nu: MT Højgaard Danmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 248.792' DKK (MT Højgaard International A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 898.000' DKK (MONBERG & THORSEN A/S (Nu: MT Højgaard Danmark A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.183' DKK (MT Højgaard International A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Henrik Mielke.