Søren Jes Plagborg
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 1998 (26 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DEMEX HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 233.096' DKK DEMEX ELECTRIC A/S (Nu: KK WIND SOLUTIONS A/S) (2020) |
Største underskud: | -15.036' DKK DEMEX ELECTRIC A/S (Nu: KK WIND SOLUTIONS A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 330.934' DKK DEMEX ELECTRIC A/S (Nu: KK WIND SOLUTIONS A/S) (2023) |
Største gæld: | 2.962.323' DKK DEMEX ELECTRIC A/S (Nu: KK WIND SOLUTIONS A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 523 årsværk hos DEMEX ELECTRIC A/S (Nu: KK WIND SOLUTIONS A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DEMEX HOLDING A/S (26 år 6 måneder) |
Seed: 1232087152
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1998 hos DEMEX HOLDING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Søren Jes Plagborg nu bestreddet i 26 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 982' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DEMEX HOLDING A/S
Ejerandel: 25-33.33% -
Plagborg Invest ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Plagborg Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.12.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
DEMEX HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.03.1998
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
DEMEX HOLDING A/S (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
K/S DIFKO ESBJERG I (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 04.11.2022
Registreringsdato: 04.11.2022 -
KODIF ESBJERG 1 ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.10.2022
Registreringsdato: 27.10.2022
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.03.1998 - Stadig aktiv
Ejer
15.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,23% -
Ejer
06.09.2016 - 04.11.2022
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
31.12.2006 - 27.10.2022
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2002 - 01.05.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Jes Plagborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Plagborg Invest ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.139' DKK. Igennem holdingselskabet Plagborg Invest ApS har Søren derfor også ejerandele i samt .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Søren Jes Plagborg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor K/S DIFKO ESBJERG I kunne offentliggøre et overskud på 1.625' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S DIFKO ESBJERG I kunne offentliggøre et underskud på 778' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 982' DKK (DEMEX HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15.036' DKK (DEMEX ELECTRIC A/S (Nu: KK WIND SOLUTIONS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 330.934' DKK (DEMEX ELECTRIC A/S (Nu: KK WIND SOLUTIONS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.139' DKK (Plagborg Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Claus Wistoft.