Jørgen Anton Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 19. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SELSKABET AF 2. SEPTEMBER 2011 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 29.423' DKK J. KRISTENSEN EJENDOMME ApS (2017-18) |
Største underskud: | -1.713' DKK ALBA A/S (Nu: SELSKABET AF 2. SEPTEMBER 2011 ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 225.560' DKK J. KRISTENSEN EJENDOMME ApS (2020-21) |
Største gæld: | 149.656' DKK J. KRISTENSEN EJENDOMME ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos J. KRISTENSEN EJENDOMME ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af ARTEMESIA ApS (23 år 2 måneder) |
Seed: 346292706
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1998 hos SELSKABET AF 2. SEPTEMBER 2011 ApS (tidligere ALBA A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jørgen Anton Kristensen i 14 år 4 måneder, før stoppet d. 31. maj 2012.
Nu arbejder virksomheden med erhvervs- og institutionsvaskerier. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 316' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HOLDINGSELSKABET AF 18. DECEMBER 2012 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
ARTEMESIA ApS
Via HOLDINGSELSKABET AF 18. DECEMBER 2012 ApS -
SELSKABET AF 2. SEPTEMBER 2011 ApS
Via ARTEMESIA ApS -
J. KRISTENSEN EJENDOMME ApS
Via ARTEMESIA ApS -
BALCHIK BELLEVUE 2 A/S
Via J. KRISTENSEN EJENDOMME ApS
Direktørposter (4)
-
J. KRISTENSEN EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.08.2001 -
SELSKABET AF 2. SEPTEMBER 2011 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.04.2015 -
HOLDINGSELSKABET AF 18. DECEMBER 2012 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2012 -
ARTEMESIA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.07.2001
Tidslinje (15)
-
SELSKABET AF 2. SEPTEMBER 2011 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.04.2015
Registreringsdato: 13.04.2015 -
SELSKABET AF 2. SEPTEMBER 2011 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2015
Registreringsdato: 13.04.2015 -
ALBA A/S (Nu: SELSKABET AF 2. SEPTEMBER 2011 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.12.2014
Registreringsdato: 02.12.2014
Blå bog (fortsat)
Jørgen har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.07.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.01.1998 - 31.05.2012
Direktør
01.11.2001 - 01.08.2007
Reel ejer
30.04.2008 - Stadig aktiv
Direktør
31.03.2009 - 02.12.2014
Bestyrelsesmedlem
02.12.2014 - 13.04.2015
Direktør
13.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
19.07.2001 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
03.08.2001 - 03.08.2001
Direktør
03.08.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jørgen Anton Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HOLDINGSELSKABET AF 18. DECEMBER 2012 ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 78.318' DKK. Igennem holdingselskabet HOLDINGSELSKABET AF 18. DECEMBER 2012 ApS har Jørgen derfor også ejerandele i ARTEMESIA ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Jørgen Anton Kristensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor J. KRISTENSEN EJENDOMME ApS kunne offentliggøre et overskud på 29.423' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor ALBA A/S (Nu: SELSKABET AF 2. SEPTEMBER 2011 ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.713' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Nicolai Moltke-leth.