Lene Juul Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. mar. 1998 (26 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | BØRSEN FORUM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Direktør af JP/POLITIKENS FORLAGSHUS A/S (7 år 6 måneder) |
Seed: 1304198204
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1998 i BØRSEN FORUM A/S (tidligere BØRSENS FORLAG A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lene Juul Olsen i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 15. februar 2000.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 6. juni 2013.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
JP/POLITIKENS FORLAGSHUS A/S
Fratrådt som direktørDato: 27.03.2013
Registreringsdato: 27.03.2013 -
JP/POLITIKENS FORLAGSHUS A/S
Fratrådt som direktørDato: 02.09.2005
Registreringsdato: 02.09.2005 -
JP/POLITIKENS FORLAGSHUS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 02.09.2005
Registreringsdato: 02.09.2005
Blå bog (fortsat)
Lene har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
02.09.2005 - 27.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.03.1998 - 15.02.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Malene Schioldan.