Vagn Ytte Ørnebjerg Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 27. feb. 1998 (26 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDVESTSJÆLLANDS REGIONALE VANDFORSYNING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 29.315' DKK ODSHERRED FORSYNING A/S (2018) |
Største underskud: | -622.715' DKK ODSHERRED VARME A/S (2023) |
Største egenkapital: | 678.625' DKK ODSHERRED FORSYNING A/S (2022) |
Største gæld: | 1.151.744' DKK ODSHERRED VARME A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ODSHERRED FORSYNINGSSERVICE A/S (5 år 10 måneder) |
Seed: 1138351147
Det hele startede for alvor en dag i 1998 ved NORDVESTSJÆLLANDS REGIONALE VANDFORSYNING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Vagn Ytte Ørnebjerg Larsen i 4 år, før stoppet den 8. marts 2002.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor vandforsyning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 16. maj 2012.
Bestyrelsesposter (2)
-
ODSHERRED SPILDEVAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2022 -
ODSHERRED VAND A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.01.2020
Tidslinje (32)
-
ODSHERRED SPILDEVAND A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
ODSHERRED FORSYNING A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
ODSHERRED FORSYNINGSSERVICE A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021
Blå bog (fortsat)
Vagn har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.12.2017 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2014 - 31.12.2019
Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - 31.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2014 - 31.12.2019
Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - 31.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2014 - 31.12.2019
Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - 31.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2014 - 31.12.2019
Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - 31.12.2021
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Vagn Ytte Ørnebjerg Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved ODSHERRED FORSYNING A/S der præsenterede et overskud på 29.315' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved ODSHERRED VAND A/S der præsenterede et underskud på 1.376' DKK.
Vagn har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 10 måneder fra 2014 til 2019 hos ODSHERRED VARME A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.602' DKK (ODSHERRED VAND A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 622.715' DKK (ODSHERRED VARME A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 644.022' DKK (ODSHERRED FORSYNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -629.549' DKK (ODSHERRED VARME A/S).
En af de forbindelser som går igen i Vagn' netværk er Claus Staunsbjerg Thorsen.