Inge Birthe Thuneby
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 1994 - 8. maj 2012 |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' (Ejer) |
Største overskud: | 4.172' DKK AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' (2023) |
Største underskud: | -3.710' DKK AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' (2015) |
Største egenkapital: | 30.707' DKK AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' (2023) |
Største gæld: | 7.731' DKK AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' (30 år 9 måneder) |
Seed: 1098636276
Karrieren som leder startede i 1994 ved AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' i rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Inge Birthe Thuneby købte en del af virksomheden d. 1. januar 1994 og fik dermed en ejerandel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Inge af: Knud Eggert Buhl, Lise Valeur-Jaques, Ketty Annelise Jørgensen og 2 andre personer. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Inge nu bestreddet i 30 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor anden udlejning af boliger. Her 30 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 4.172' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII'
Ejerandel: 5-9.99%
Tidslinje (3)
-
AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII'
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2012
Registreringsdato: 08.05.2012 -
AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII'
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.1998
Registreringsdato: 11.05.1998 -
AKTIESELSKABET 'MOLTKESVEJSHAVE VIII' (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.1994
Registreringsdato: 01.01.1994
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Inge' netværk er Kjeld Jørgensen.