John Fohlmann Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1998 (26 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DSV Prime Cargo A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 80.852' DKK SLP 11.317 A/S (Nu: DSV Prime Cargo A/S) (2021) |
Største underskud: | -30.550' DKK W3 Properties ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 138.758' DKK SLP 11.317 A/S (Nu: DSV Prime Cargo A/S) (2021) |
Største gæld: | 225.400' DKK W88 Nordland P/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 293 årsværk hos SLP 11.317 A/S (Nu: DSV Prime Cargo A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af W1 HOLDING ApS (16 år 6 måneder) |
Seed: 1730044130
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1998 ved DSV Prime Cargo A/S (tidligere SLP 11.317 A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde John Fohlmann Christensen i 13 år 5 måneder, før fratrædelsen den 13. september 2011.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor speditører. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 kunne fremvise et overskud på 80.852' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 22. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (6)
-
CBC ENERGY ApS
Ejerandel: 100% -
W3 Holding ApS
Ejerandel: 100% -
W888 Nordland ApS
Ejerandel: 100% -
W3 Construction ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
W1 Lentschow ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
W1 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
Holdingselskabet af 30. maj 2015 ApS
Via W3 Holding ApS -
W3 Properties ApS
Via W3 Holding ApS -
Udsigten Aabenraa ApS
Via W3 Holding ApS -
W1 Skrydstrup ApS
Via W3 Holding ApS -
Komplementarselskabet W8 ApS
Via W888 Nordland ApS -
W88 Nordland P/S
Via Komplementarselskabet W8 ApS -
W8 Nordland P/S
Via Komplementarselskabet W8 ApS -
W1 Investments ApS
Via W1 HOLDING ApS -
Saxild Badehotel ApS
Via W1 HOLDING ApS -
W2 Skrydstrup ApS
Via W1 HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
W8 Nordland P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.05.2019 -
W88 Nordland P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.05.2019
Tidslinje (30)
-
W3 Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.06.2022
Registreringsdato: 07.06.2022 -
Solpark Pandrup IvS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.04.2022
Registreringsdato: 26.04.2022 -
Solpark Stagstrup IvS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.04.2022
Registreringsdato: 26.04.2022
Blå bog (fortsat)
John har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
10.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
18.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70%
John Fohlmann Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn W3 Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -1.636' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne Komplementarselskabet W8 ApS (100%) og W1 Investments ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for John Fohlmann Christensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor W1 HOLDING ApS fremviste et overskud på 23.596' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Solpark Thisted IvS (Nu: W3 Construction ApS) fremviste et underskud på 6.060' DKK.
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Brian Christensen.