Mogens Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1998 (26 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDJYSK ENGROS ApS (Ejer) |
Største overskud: | 16.706' DKK JASOPELS A/S (2013-14) |
Største underskud: | -17.085' DKK JASOPELS A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 90.081' DKK JASOPELS A/S (2015-16) |
Største gæld: | 116.641' DKK JASOPELS A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos JASOPELS A/S (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af NORDJYSK ENGROS ApS (20 år 5 måneder) |
Seed: 1897580844
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1998 hos NORDJYSK ENGROS ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med forretningspartnerne at Mogens Kristensen stiftede NORDJYSK ENGROS ApS den dag i marts 1998. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør bestred Mogens i 20 år 5 måneder, før stoppet d. 28. august 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2016 som viste et overskud på 11' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 28. august 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MK Holding, Gandrup ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nordjysk Maskinimport ApS
Via MK Holding, Gandrup ApS
Direktørposter (2)
-
MK Holding, Gandrup ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2021 -
Nordjysk Maskinimport ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
JASOPELS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.11.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
Nordjysk Engros (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.07.2021
Registreringsdato: 20.07.2021 -
Nordjysk Maskinimport ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.05.2021
Registreringsdato: 19.05.2021 -
MK Holding, Gandrup ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.05.2021
Registreringsdato: 18.05.2021
Blå bog (fortsat)
Mogens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
19.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.2018 - 20.07.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
01.03.1998 - 28.08.2018
Ejerandel: 50%
Mogens Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MK Holding, Gandrup ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 337' DKK. Gennem holdingselskabet MK Holding, Gandrup ApS har Mogens derfor også andele i Nordjysk Maskinimport ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Mogens Kristensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Nordjysk Maskinimport ApS kunne fremvise et overskud på 448' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor NORDJYSK ENGROS ApS kunne fremvise et underskud på 30' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 448' DKK (Nordjysk Maskinimport ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 673' DKK (Nordjysk Maskinimport ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 337' DKK (MK Holding, Gandrup ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Casper Øvle Spanner.