Hans Wolf
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 1996 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | VESTERGADE 32. 1996 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 16.963' DKK K/S VESTERGADE 32. NYBORG (2015) |
Største underskud: | -6.395' DKK K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG (2015) |
Største egenkapital: | 52.928' DKK K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG (2023) |
Største gæld: | 57.292' DKK K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af VESTERGADE 32. 1996 ApS (27 år 8 måneder) |
Seed: 836556056
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1996 ved VESTERGADE 32. 1996 ApS som Ejer og Direktør. Hans Wolf købte en andel af virksomheden den 31. december 1996 og havde en andel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Hans af: Karsten Lillebæk, Jens Andreas Juul, Peter Plantener og 3 andre personer. Rollen som Ejer og Direktør har Hans nu besiddet i 27 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Her 27 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 kunne fremvise et underskud på 4' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
VESTERGADE 32. 1996 ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S VESTERGADE 32. NYBORG
Via VESTERGADE 32. 1996 ApS -
K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG
Via UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
FYLLEBROVAGEN, 2001 ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.07.2020
Registreringsdato: 21.07.2020 -
WAGNER INDUSTRIAL SOLUTIONS SCANDINAVIA, FILIAL AF WAGNER INDUSTRIAL SOLUTIONS SCANDINAVIA AB, SVERIGE (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2009
Registreringsdato: 31.01.2009 -
FYLLEBROVAGEN, 2001 ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2009
Registreringsdato: 01.01.2009
Blå bog (fortsat)
Hans har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
27.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
27.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.01.2009 - 21.07.2020
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
05.12.2003 - 31.01.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
31.12.1996 - Stadig aktiv
Direktør
08.04.1998 - 07.03.2008
Ejerandel: 15-19.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S VESTERGADE 32. NYBORG fremviste et overskud på 16.963' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG fremviste et underskud på 6.395' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.331' DKK (K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 52.928' DKK (K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 81' DKK (UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Liselotte Bech Panduro.