Carsten Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 3. okt. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | K.E. MATHIASEN HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 84.867' DKK MAKI A/S (2021) |
Største underskud: | -11.449' DKK K.E. MATHIASEN A/S (Nu: NORSTAR A/S) (2017-18) |
Største egenkapital: | 95.183' DKK MAKI A/S (2022) |
Største gæld: | 159.110' DKK K.E. MATHIASEN A/S (Nu: NORSTAR A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 97 årsværk hos K.E. MATHIASEN A/S (Nu: NORSTAR A/S) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af CN INVEST HOLDING ApS (14 år 3 måneder) |
Seed: 721777802
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2003 hos K.E. MATHIASEN HOLDING A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Carsten Nielsen i 2 måneder, inden stoppet den 17. december 2003.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 17. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CN INVEST HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
OTH Invest ApS
Via CN INVEST HOLDING ApS -
Yoli Invest ApS
Via CN INVEST HOLDING ApS -
YOLI ApS
Via Yoli Invest ApS -
Buzz Invest ApS
Via CN INVEST HOLDING ApS -
BrandXperts ApS
Via CN INVEST HOLDING ApS -
Unfold Copenhagen ApS UNDER KONKURS
Via CN INVEST HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Yoli Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2019 -
CN INVEST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2010 -
BrandXperts ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2021
Bestyrelsesposter (4)
-
INTERSOURCE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.05.2024 -
OTH Invest ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.05.2021 -
YOLI ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.12.2019 -
BrandXperts ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.08.2020
Tidslinje (36)
-
Unfold Copenhagen ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024 -
MJUBC ApS (Nu: Unfold Copenhagen ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024 -
INTERSOURCE A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.05.2024
Registreringsdato: 13.05.2024
Blå bog (fortsat)
Carsten har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.05.2021 - Stadig aktiv
Ejer
18.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via CN INVEST HOLDING ApS -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
05.08.2020 - Stadig aktiv
Direktør
30.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
28.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2019 - Stadig aktiv
Ejer
31.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Yoli Invest ApS
Carsten Nielsen er desuden ejer af holdingselskabet Buzz Invest ApS (ejer pt. 33,33%). Gennem holdingselskabet Buzz Invest ApS ejes der også andele i samt .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Carsten Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Carsten Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos MAKI A/S der præsenterede et overskud på 84.867' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos OurTradeHub ApS der præsenterede et underskud på 4.990' DKK.
Carsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 5 måneder fra 2003 til 2010 hos K.E. MATHIASEN HOLDING II ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 69.488' DKK (MAKI A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 2.605' DKK (Match Board ApS (Nu: YOLI ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 72.953' DKK (MAKI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -672' DKK (BrandXperts ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Søren Jørgensen.