Mikael Bak
Erhvervsaktiv siden: | 16. jun. 1998 (26 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | 2PARTNER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 51.415' DKK KALEIDO TECHNOLOGY ApS (2017) |
Største underskud: | -11.402' DKK EC FIN MANAGEMENT ApS (2015) |
Største egenkapital: | 206.405' DKK KALEIDO TECHNOLOGY ApS (2023) |
Største gæld: | 202.148' DKK KALEIDO TECHNOLOGY ApS (2019) |
Flest årsværk: | 109 årsværk hos KALEIDO TECHNOLOGY ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af CapitalNetwork (9 år 1 måned) |
Seed: 477153385
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1998 i 2PARTNER A/S (tidligere B.93 COPENHAGEN A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Mikael Bak i 6 måneder, inden stoppet d. 31. december 1998.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 kunne fremvise et overskud på 92' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 6. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CapitalNetwork
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Baxters Investor Group Denmark ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Baxters Investor Group Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (99)
-
Meet2Talk Group ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2023
Registreringsdato: 09.02.2023 -
Meet2Talk Operation ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.01.2023
Registreringsdato: 12.01.2023 -
Meet2Talk Operation ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.01.2022
Registreringsdato: 19.01.2022
Blå bog (fortsat)
Mikael har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Reel ejer
24.01.2018 - Stadig aktiv
Ejer
11.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2021 - 09.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.01.2022 - 12.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Mikael Bak har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i ECSCA MANAGEMENT ApS der præsenterede et overskud på 3.052' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i EC FIN MANAGEMENT ApS der præsenterede et underskud på 11.402' DKK.
Mikael har i alt siddet i bestyrelsen hos 30 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 4 måneder fra 2010 til 2015 hos EC PAR HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 48.636' DKK (ECSCA MANAGEMENT ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.720' DKK (BLADENA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 206.405' DKK (KALEIDO TECHNOLOGY ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.357' DKK (BLADENA SOLUTIONS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikael' netværk er Michael Thouber.