Dorte Rolff
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1994 (29 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | A.P. MØLLER SALE & PURCHASE K/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 48' DKK Fonden ASPIRANTERNE (2020-21) |
Største underskud: | -39' DKK Fonden ASPIRANTERNE (2022) |
Største egenkapital: | 2.027' DKK LAURITZEN KOSAN A/S (Nu: J. Lauritzen Invest A/S) (2017) |
Største gæld: | 540' DKK Fonden ASPIRANTERNE (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Fonden ASPIRANTERNE (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LAURITZEN REEFERS A/S (7 år 7 måneder) |
Seed: 707677105
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1994 ved A.P. MØLLER SALE & PURCHASE K/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Dorte Rolff i 3 år 11 måneder, før stoppet den 24. september 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. september 1998.
Bestyrelsesposter (4)
-
JL Shipping Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.11.2022 -
Lauritzen NexGen Shipping A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.11.2023 -
ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART. GENSIDIGT FORBUND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.04.2017 -
Fonden ASPIRANTERNE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (32)
-
LAURITZEN REEFERS A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024 -
Lauritzen NexGen Shipping A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.11.2023
Registreringsdato: 06.11.2023 -
LAURITZEN KOSAN A/S (Nu: J. Lauritzen Invest A/S)
Fratrådt som direktørDato: 16.01.2023
Registreringsdato: 16.01.2023
Blå bog (fortsat)
Dorte har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2016 - 18.09.2016
Bestyrelsesmedlem
19.09.2016 - 19.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Dorte Rolff har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Fonden ASPIRANTERNE der præsenterede et overskud på 5' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Fonden ASPIRANTERNE der præsenterede et underskud på 39' DKK.
Dorte har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 7 måneder fra 2016 til 2024 hos LAURITZEN REEFERS A/S.
En af de forbindelser som går igen i Dorte' netværk er Niels Åge Josefsen.